Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
14.03.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.04.2008 [2008/16] |
06.04.2007 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 09.05.2007 [2007/19] |
06.02.2007 | Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr | |
06.02.2007 | Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr | |
12.10.2006 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | |
06.04.2006 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
07.09.2005 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
07.07.2005 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
11.05.2005 | Löschung: Gebührenzahlung für einen Erstreckungsstaat | |
11.05.2005 | Löschung: Zurücknahme der Benennung eines Erstreckungsstaats | |
29.04.2005 | Erster Prüfungsbericht | |
27.04.2005 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
14.01.2005 | Endgültige Liste der benannten Staaten | veröffentlicht am 02.03.2005 [2005/09] |
16.07.2004 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 01.09.2004 [2004/36] |
06.07.2004 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
23.04.2004 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 09.06.2004 [2004/24] |
04.07.2003 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
12.04.2002 | Änderung - Priorität | veröffentlicht am 29.05.2002 [2002/22] |
20.12.2001 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 06.02.2002 [2002/06] |