EP1178600 - Maschinenbetriebener Generator [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.03.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.03.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.04.2008 [2008/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Minami-Aoyama 2-chome Minato-ku, Tokyo / JP | [2007/19] |
Frühere [2002/06] | Für alle benannten Staaten HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Minamiaoyama 2-chome Minato-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Shimizu, Motohiro, Kabushiki Kaisha Honda Gijutsu Kenkyusho, 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi, Saitama / JP | 02 /
Nakamura, Masashi, Kabushiki Kaisha Honda Gijutsu Kenkyusho, 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi, Saitama / JP | [2002/06] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2002/06] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01114706.3 | 21.06.2001 | [2002/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20000198051 | 30.06.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000198051 | [2002/22] |
Frühere [2002/06] | JP20000198051 | 30.07.2000 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1178600 | Datum: | 06.02.2002 | Sprache: | EN | [2002/06] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1178600 | Datum: | 09.06.2004 | [2004/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1178600 | Datum: | 09.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.04.2004 | Klassifikation | IPC: | H02P9/04 | [2002/06] | CPC: |
F02D41/0205 (EP,US);
H02P9/04 (EP,KR,US);
F02D2011/102 (EP,US);
F02D2041/2075 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2005/09] |
Frühere [2002/06] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Maschinenbetriebener Generator | [2002/06] | Englisch: | Engine operated generator | [2002/06] | Französisch: | Générateur entraîné par un moteur à combustion interne | [2002/06] | Prüfungsverfahren | 01.07.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/36] | 02.05.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.09.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.10.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.01.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.01.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.02.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE3045687 (LICENTIA GMBH [DE]) [Y] 1,2,7 * page 7, line 1 - page 8, line 23; figure 1 *; | [A]US4561404 (KANNO YOSHIAKI [JP], et al) [A] * abstract *; | [DY]EP0951136 (HONDA MOTOR CO LTD [JP]) [DY] 1,2,7 * column 2, line 54 - column 5, line 40; figures 1,2 * | vom Anmelder | JPH0518285 | JPH05146200 | JPH11308896 |