EP1304058 - Mascara-Bürstchen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.07.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.07.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.08.2007 [2007/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CROWN Packaging Technology, Inc. 11535 South Central Avenue Alsip, IL 60803-2599 / US | [N/P] |
Frühere [2004/35] | Für alle benannten Staaten CROWN Packaging Technology, Inc 11535 South Central Avenue Alsip, IL 60803-2599 / US | ||
Frühere [2003/17] | Für alle benannten Staaten Crown Cork & Seal Technologies Corporation 11535 South Central Avenue Alsip, IL 60803-2599 / US | Erfinder | 01 /
Menghini, Fabrizio Antonio 18 rue Collange 92300 Levallois-Perret / FR | 02 /
Edmondson, Mark La Sensive 72260 Courgain / FR | [2003/17] | Vertreter | Smith, Debra Jane Clare Carnaudmetalbox PLC, Downsview Road Wantage Oxfordshire OX12 9BP / GB | [N/P] |
Frühere [2003/17] | Smith, Debra Jane Clare Carnaudmetalbox PLC, Downsview Road Wantage, Oxfordshire OX12 9BP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01124743.4 | 17.10.2001 | [2003/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1304058 | Datum: | 23.04.2003 | Sprache: | EN | [2003/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.04.2002 | Klassifikation | IPC: | A46B9/02 | [2003/17] | CPC: |
A46B9/021 (EP);
A46B2200/1053 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mascara-Bürstchen | [2003/17] | Englisch: | Mascara brush | [2003/17] | Französisch: | Brosse à mascara | [2003/17] | Prüfungsverfahren | 11.01.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/17] | 09.08.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.02.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/33] | 26.03.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2007/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.09.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5934292 (GUERET JEAN-LOUIS H [FR]) [A] 1-10 * abstract *; | [A]US5816728 (NARDOLILLO IRENE C [US], et al) [A] 1-10 * abstract *; | [A]WO9517837 (PROCTER & GAMBLE [US]) [A] 1-10 * abstract *; | [A]US6237609 (VASAS MARTIN M [US]) [A] 1-10 * abstract * | vom Anmelder | EP0239270 | EP0832580 |