EP1213273 - Verfahren zum Recycling von Seitenplatten für das Dünnbandgiessen von Stahl [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 04.09.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.09.2009 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 07.10.2009 [2009/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ESK Ceramics GmbH & Co.KG Max-Schaidhauf-Strasse 25 87437 Kempten / DE | [2005/19] |
Frühere [2002/24] | Für alle benannten Staaten Wacker-Chemie GmbH Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München / DE | Erfinder | 01 /
Jüngling, Thomas, Dr. Am Denzlerpark 27 87437 Kempten / DE | 02 /
Bencker, Ulrich Karpfenweg 6 87477 Sulzberg / DE | 03 /
Kiechle, Herbert Enzianweg 24 87439 Kempten / DE | 04 /
Lerf, Siegfried Stuibenweg 9 87477 Sulzberg / DE | 05 /
Müller, Stefan Am Anger 4A 87487 Wiggensbach / DE | [2002/24] | Vertreter | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Nymphenburger Strasse 4 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2005/14] | TER MEER STEINMEISTER & PARTNER GbR Patentanwälte, Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | ||
Frühere [2002/24] | Potten, Holger, et al Wacker-Chemie GmbH Zentralabteilung Patente, Marken und Lizenzen Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01126427.2 | 08.11.2001 | [2002/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2000155442 | 09.11.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10055442 | [2002/24] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1213273 | Datum: | 12.06.2002 | Sprache: | DE | [2002/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1213273 | Datum: | 16.10.2002 | Sprache: | DE | [2002/42] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP1213273 | Datum: | 07.10.2009 | Sprache: | DE | [2009/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.02.2002 | Klassifikation | IPC: | C04B35/5833, C01B21/064, B22D11/06 | [2002/24] | CPC: |
C04B35/583 (EP,US);
B22D11/10 (KR);
B22D11/066 (EP,US);
C01B21/064 (EP,US);
Y10S241/14 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2002/42] |
Frühere [2002/24] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Recycling von Seitenplatten für das Dünnbandgiessen von Stahl | [2002/24] | Englisch: | Method of recycling side-dam plates for thin sheet casting of steel | [2002/24] | Französisch: | Procédé de récupération des plaques de dame pour couler acier en couches minces | [2002/24] | Prüfungsverfahren | 08.11.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2002/24] | 08.11.2001 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 18.12.2001 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 25.04.2002 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 20.08.2002 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.08.2002 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.08.2002 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
16.07.2003
10.09.2003
ADMISSIBLE VESUVIUS GROUP S.A. Rue de Douvrain 17 7011 Ghlin / BE Vertreter des Einsprechenden Debled, Thierry Vesuvius Group S.A. Intellectual Property Department Rue de Douvrain, 17 7011 Ghlin / BE | [N/P] |
Frühere [2004/14] | |||
Einsprechende(r) | 01
16.07.2003
10.09.2003
ADMISSIBLE VESUVIUS GROUP S.A. Rue de Douvrain 17 7011 Ghlin / BE Vertreter des Einsprechenden Debled, Thierry Vesuvius Group S.A. Intellectual Property Department Rue de Douvrain, 17 7011 Ghlin / BE | ||
Frühere [2003/38] | |||
Einsprechende(r) | 01
16.07.2003
10.09.2003
ADMISSIBLE VESUVIUS GROUP S.A. Rue de Douvrain 17 7011 Ghlin / BE Vertreter des Einsprechenden Debled, Thierry (BE) Vesuvius Group S.A. Intellectual Property Department Rue de Douvrain, 17 B-7011 Ghlin / BE | 16.09.2003 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 15.01.2004 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 14.04.2005 | Termin der mündlichen Verhandlung | 01.06.2005 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 01.06.2005 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 06.02.2008 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 20.05.2009 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 17.08.2009 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 11.08.2005 | Beschwerde eingegangen No. T1061/05 | 11.10.2005 | Begründung eingereicht | 06.02.2008 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Einsprechenden wurde zurückgewiesen | 06.02.2008 | Termin der mündlichen Verhandlung | 11.02.2008 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0447940 (ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND [JP], et al) [A] 1-7* claims 1-9 * | Einspruch | CA1240711 | US4847031 | US4885264 | EP0432073 | US5227347 | US5266263 | FR2749785 | - R.T.OXNARD, "Refractory Recycling", AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETIN, (199410), vol. 73, no. 10, pages 46 - 49 | - D.E: ABRINO, "Waste Minimization in Industries Using Refractory Materials", PROCEEDINGS OF UNIFIED INTERNATIONAL TECHNICAL CONFERENCE ON REFRATORIES, NEW ORLEANS, (199711), vol. 1, pages 465 - 571 | - J.TIRLOCQ, "Vers un Cycle de Vie Complet des Produits Refractaires", EUROCERAM NEWS, (2002), vol. 10, pages 1 - 10 | - R.T. OXNARD, "Benefits in the Quality Recycling of Refractory Materials", UNITECR'89, (1989), pages 1538 - 1543 |