blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP1215104

EP1215104 - Verfahren zur Einflussnahme auf die Lenkung und/oder den bedarfsweisen Antrieb einer Vor- oder Nachlaufachse in einem Nutzfahrzeug [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  16.04.2004
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip16.04.2004Kein Einspruch fristgerecht eingelegtveröffentlicht am 02.06.2004  [2004/23]
AnmelderFür alle benannten Staaten
MAN Sonderfahrzeuge AG
Brunner Str. 44-50
1230 Wien / AT
[2002/25]
Erfinder01 / Pertlik, Rudolf, Dipl.-Ing.
Thonetgasse 31/9
1220 Wien / AT
 [2002/25]
Anmeldenummer, Anmeldetag01126510.510.11.2001
[2002/25]
Prioritätsnummer, PrioritätstagAT2000000207414.12.2000         Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 20742000
[2002/25]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP1215104
Datum:19.06.2002
Sprache:DE
[2002/25]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP1215104
Datum:11.06.2003
Sprache:DE
[2003/24]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP15.04.2002
KlassifikationIPC:B62D7/14, B60K17/36, B62D61/10
[2002/25]
CPC:
B62D7/144 (EP); B62D61/10 (EP); B60K17/30 (EP);
B60K17/36 (EP)
Benannte VertragsstaatenAT,   DE,   FR,   IT,   NL,   SE [2003/11]
Frühere [2002/25]AT,  BE,  CH,  CY,  DE,  DK,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  SE,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Verfahren zur Einflussnahme auf die Lenkung und/oder den bedarfsweisen Antrieb einer Vor- oder Nachlaufachse in einem Nutzfahrzeug[2002/25]
Englisch:Method for influencing the steering and/or the drive, when required, of a leading or trailing axle in an industrial vehicle[2002/25]
Französisch:Procédé pour influer sur la direction et/ou l'entrainement suivant les besoins d'un essieu poussé ou trainé dans un véhicule utilitaire[2002/25]
Prüfungsverfahren24.04.2002Prüfungsantrag gestellt  [2002/26]
23.10.2002Ankündigung der Patenterteilung
18.12.2002Erteilungsgebühr entrichtet
18.12.2002Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Einspruch (Einsprüche)12.03.2004Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/23]
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[A]DE1630277  (DAIMLER BENZ AG) [A] 1 * page 3, line 3 - page 4, paragraph L; figures 1,2 *;
 [A]DE2338197  (BISCHOFF JOHANN FRIEDRICH) [A] * the whole document *;
 [A]DE2554993  (TOENSE BODO) [A] 1 * page 6, lines 2-29; figure 1 *;
 [A]GB2066182  (SCOTTORN TRAILERS LTD) [A] * column 2, lines 13-35; figures 1,2 *;
 [A]US4467886  (DECLAIRE GERALD [US], et al) [A] * figure 2; claims 1,2 *;
 [A]EP0934864  (VEENHUIS VOERTUIGTECHNIK B V [NL]) [A] 1 * paragraph [0017] - paragraph [0025]; figures 1,2 *
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.