EP1207347 - Verfahren zum Regeln eines Gasbrenners [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.06.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 14.01.2009 [2009/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HONEYWELL B.V. Laarderhoogtweg 18-20 1101 EA Amsterdam Z.O. / NL | [2002/21] | Erfinder | 01 /
Vegter, Derk Zijtak W.Z. 130 Nieuw Amsterdam / NL | [2002/21] | Vertreter | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2005/34] | TBK-Patent Bavariaring 4-6 80336 München / DE | ||
Frühere [2002/21] | Leson, Thomas Johannes Alois, Dipl.-Ing. Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner GbR, TBK-Patent, Bavariaring 4 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01126672.3 | 08.11.2001 | [2002/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2000156064 | 11.11.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10056064 | [2002/21] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1207347 | Datum: | 22.05.2002 | Sprache: | DE | [2002/21] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1207347 | Datum: | 09.06.2004 | [2004/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1207347 | Datum: | 16.08.2006 | Sprache: | DE | [2006/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.04.2004 | Klassifikation | IPC: | F23N5/24 | [2002/21] | CPC: |
F23N5/242 (EP);
F23N2005/181 (EP);
F23N2227/16 (EP);
F23N2231/10 (EP);
F23N2233/06 (EP);
F23N2235/14 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Regeln eines Gasbrenners | [2002/21] | Englisch: | Method for controlling a gas burner | [2002/21] | Französisch: | Procédé pour commander un brûleur à gaz | [2002/21] | Prüfungsverfahren | 04.08.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/41] | 30.03.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.07.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.07.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.05.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 16.08.2006 | FI | 16.08.2006 | IE | 16.08.2006 | TR | 16.08.2006 | AT | 08.11.2006 | LU | 08.11.2006 | SE | 16.11.2006 | GR | 17.11.2006 | BE | 30.11.2006 | MC | 30.11.2006 | PT | 16.01.2007 | [2009/03] |
Frühere [2008/37] | FI | 16.08.2006 | |
IE | 16.08.2006 | ||
TR | 16.08.2006 | ||
AT | 08.11.2006 | ||
LU | 08.11.2006 | ||
SE | 16.11.2006 | ||
GR | 17.11.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
PT | 16.01.2007 | ||
Frühere [2008/19] | FI | 16.08.2006 | |
IE | 16.08.2006 | ||
AT | 08.11.2006 | ||
SE | 16.11.2006 | ||
GR | 17.11.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
PT | 16.01.2007 | ||
Frühere [2008/13] | FI | 16.08.2006 | |
IE | 16.08.2006 | ||
AT | 08.11.2006 | ||
SE | 16.11.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
PT | 16.01.2007 | ||
Frühere [2007/50] | FI | 16.08.2006 | |
IE | 16.08.2006 | ||
SE | 16.11.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
PT | 16.01.2007 | ||
Frühere [2007/49] | FI | 16.08.2006 | |
IE | 16.08.2006 | ||
IT | 16.08.2006 | ||
SE | 16.11.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
PT | 16.01.2007 | ||
Frühere [2007/37] | FI | 16.08.2006 | |
IE | 16.08.2006 | ||
IT | 16.08.2006 | ||
SE | 16.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
PT | 16.01.2007 | ||
Frühere [2007/36] | FI | 16.08.2006 | |
IE | 16.08.2006 | ||
IT | 16.08.2006 | ||
SE | 16.11.2006 | ||
PT | 16.01.2007 | ||
Frühere [2007/26] | FI | 16.08.2006 | |
IE | 16.08.2006 | ||
SE | 16.11.2006 | ||
PT | 16.01.2007 | ||
Frühere [2007/25] | FI | 16.08.2006 | |
IE | 16.08.2006 | ||
SE | 16.11.2006 | ||
Frühere [2007/09] | FI | 16.08.2006 | |
SE | 16.11.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH05106831 ; | [A]DE4342481 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1 * abstract *; | [A]EP0666452 (BRITISH GAS PLC [GB]) [A] 1 * abstract *; | [AD]DE19824524 (HONEYWELL BV [NL]) [AD] 1* column 2, line 7 - line 11 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930825), vol. 0174, no. 65, Database accession no. (M - 1468), & JP5106831 A 19930427 (OSAKA GAS CO LTD; others: 01) [A] 1 * abstract * | vom Anmelder | WO9963272 | WO9963273 |