EP1216878 - Fahrgastsitz für Personenbeförderungsfahrzeuge [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.10.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.10.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.12.2005 [2005/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Vogel Industrie GmbH Kleinsteinbacher Strasse 44 76228 Karlsruhe / DE | [2002/26] | Erfinder | 01 /
Ehemann, Ernst K. Dipl.-Ing. Rittnerstrasse 9 76227 Karlsruhe / DE | [2002/26] | Vertreter | Dimmerling, Heinz Guntherstrasse 3 76185 Karlsruhe / DE | [N/P] |
Frühere [2002/26] | Dimmerling, Heinz, Dipl.-Ing. Patentanwalt, Postfach 21 13 75 76163 Karlsruhe / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01127180.6 | 16.11.2001 | [2002/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2000164574 | 22.12.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10064574 | [2002/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1216878 | Datum: | 26.06.2002 | Sprache: | DE | [2002/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.03.2002 | Klassifikation | IPC: | B60N2/24, B60N2/12, B61D33/00 | [2002/26] | CPC: |
B60N2/242 (EP);
B60N2/06 (EP);
B60N2/2209 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, ES, FR, LU, NL [2003/12] |
Frühere [2002/26] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fahrgastsitz für Personenbeförderungsfahrzeuge | [2002/26] | Englisch: | Passenger seat for public transportation vehicle | [2002/26] | Französisch: | Siège de passager pour véhicule de transport en commun | [2002/26] | Prüfungsverfahren | 13.06.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/33] | 01.06.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/49] | 07.07.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2005/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2004 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPH11180195 ; | [X]US3880462 (MEDNICK PHILIP) [X] 1,6,7 * column A * * column 1, line 47 - column 2, line 5 * * column 2, line 49 - column 3, line 13; figures 1,2 *; | [AD]DE2812322 (GEN MOTORS CORP) [AD] 1-7 * figures 1-3; claims 1-3 *; | [A]DD133079 (WALTER MARGITTA, et al) [A] 1* abstract *; | [AD]DE3151259 (STABILUS GMBH [DE]) [AD] 1-7 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19991029), vol. 1999, no. 12, & JP11180195 A 19990706 (TOKYU CAR CORP) [A] 1-7 * abstract * |