blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP1215400

EP1215400 - Kraftschlüssig miteinander verbindbare Bauteile, kraftschlüssige Verbindung von zwei solchen Bauteilen, und Verfahren zur Herstellung von solchen Bauteilen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung gilt als zurückgenommen
Status aktualisiert am  16.07.2004
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip16.07.2004Anmeldung gilt als zurückgenommenveröffentlicht am 01.09.2004  [2004/36]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Desch Antriebstechnik GmbH & Co. KG
Kleinbahnstrasse 21
59759 Arnsberg / DE
[2002/25]
Erfinder01 / Volbers, Thomas
Im Tabrock 1
59494 Soest / DE
02 / Mauer, Georg, Dr.-Ing.
Hahnenweide 19c
47918 Tönisvorst / DE
03 / Desch, Alexander P
Kleinbahnstr 21
59759 Arnsberg / DE
 [2002/35]
Frühere [2002/32]01 / Volbers, Thomas
Im Tabrock 1
59494 Soest / DE
02 / Mauer, Georg, Dr.-Ing.
Kasselberg 6
52441 Limmich / DE
03 / Desch, Alexander P
Kleinbahnstr 21
59759 Arnsberg / DE
Frühere [2002/25]01 / Volbers, Thomas
Im Tabrock 1
59494 Soest / DE
02 / Mauer, Georg Dr.-Ing.
Kasselberg6
52441 Limmich / DE
03 / Desch, Alexander P
Kleinbahnstr 21
59759 Arnsberg / DE
VertreterBasfeld, Rainer, et al
Fritz Patent- und Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB
Postfach 1580
59705 Arnsberg / DE
[N/P]
Frühere [2002/25]Basfeld, Rainer, Dr. Dipl.-Phys., et al
Patentanwaltskanzlei Fritz Patent- und Rechtsanwälte Ostentor 9
59757 Arnsberg-Herdringen / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag01129678.713.12.2001
[2002/25]
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE200016222613.12.2000         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10062226
DE200111756507.04.2001         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10117565
[2002/25]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP1215400
Datum:19.06.2002
Sprache:DE
[2002/25]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP1215400
Datum:14.05.2003
[2003/20]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP01.04.2003
KlassifikationIPC:F16B2/00
[2002/25]
CPC:
F16B2/005 (EP); F16D1/033 (EP); F16D1/076 (EP);
F16D1/08 (EP); F16D1/09 (EP); F16D2001/0903 (EP);
F16D2300/10 (EP) (-)
Benannte Vertragsstaaten(deleted) [2004/06]
Frühere [2002/25]AT,  BE,  CH,  CY,  DE,  DK,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  SE,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Kraftschlüssig miteinander verbindbare Bauteile, kraftschlüssige Verbindung von zwei solchen Bauteilen, und Verfahren zur Herstellung von solchen Bauteilen[2002/25]
Englisch:Parts to be joined in a non-positive manner, non-positive joining of such two parts and process for manufacturing such parts[2002/25]
Französisch:Pièces assemblables à force, assemblage à force de deux telles pièces et procédé de fabrication de telles pièces[2002/25]
Prüfungsverfahren16.11.2003Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit  [2004/36]
01.04.2004Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet  [2004/36]
Entrichtete GebührenZuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973
16.01.2004AT   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004BE   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004CH   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004CY   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004DE   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004DK   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004ES   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004FI   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004FR   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004GB   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004GR   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004IE   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004IT   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004LU   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004MC   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004NL   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004PT   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004SE   M01   Noch nicht entrichtet
16.01.2004TR   M01   Noch nicht entrichtet
Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973
16.01.2004M01   Noch nicht entrichtet
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
31.12.200303   M06   Noch nicht entrichtet
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[XY]DE29521198U  (KREBSOEGE GMBH SINTERMETALL [DE]) [X] 1-5,7,11-15 * the whole document * [Y] 6,9,10;
 [Y]EP0961038  (KEMPTEN ELEKTROSCHMELZ GMBH [DE]) [Y] 6,9,10 * the whole document *
vom AnmelderEP0961038
 DE19921890
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.