EP1146595 - Verfahren zum Befestigen eines Steckverbinders auf einer gedruckten Platte sowie abgeschirmter Steckverbinder und unterste Abschirmplatte zum Gebrauch in einem solchen Verfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 01.08.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.10.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 02.12.2009 [2009/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten F.C.I. - Framatome Connectors International Tour Framatome, La Défense 6 92084 Paris La Défense Cedex / FR | [2001/42] | Erfinder | 01 /
Otto, Nadia Europalaan 42 bus 101 2800 Mechelen / BE | 02 /
Fret, Marc Van de Perre lei 17 2660 Hoboken / BE | 03 /
Booghmans, Hubert Siozenstraat 92 1861 Meise-Wolvertem / BE | 04 /
Panis, Werner Laar 18 3980 Tessenderlo / BE | [2001/42] | Vertreter | Regi, François-Xavier, et al FCI Département Propriété Industrielle 145/147, rue Yves Le Coz 78035 Versailles / FR | [N/P] |
Frühere [2009/49] | Regi, François-Xavier, et al FCI Département Propriété Industrielle 145/147, rue Yves Le Coz 78035 Versailles / FR | ||
Frühere [2008/30] | Regi, François-Xavier, et al FCI Intellectual Property Manager 145-147 rue Yves Le Coz 78035 Versailles Cedex / FR | ||
Frühere [2001/42] | de Vries, Johannes Hendrik Fokke De Vries & Metman Overschiestraat 180 1062 XK Amsterdam / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01200848.8 | 06.03.2001 | [2001/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL20001014646 | 15.03.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 1014646 | [2001/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1146595 | Datum: | 17.10.2001 | Sprache: | EN | [2001/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.08.2001 | Klassifikation | IPC: | H01R12/20 | [2001/42] | CPC: |
H01R13/658 (EP,US);
H01R12/721 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/27] |
Frühere [2001/42] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Befestigen eines Steckverbinders auf einer gedruckten Platte sowie abgeschirmter Steckverbinder und unterste Abschirmplatte zum Gebrauch in einem solchen Verfahren | [2001/42] | Englisch: | Method for mounting a connector on a printed circuit board, and shielded connector and lower shielding plate for use in such a method | [2001/42] | Französisch: | Méthode de montage d'un connecteur sur un circuit imprimé, et connecteur blindé et plaque inférieure de blindage utilisée dans une telle méthode | [2001/42] | Prüfungsverfahren | 12.04.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/25] | 06.06.2008 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2008/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2008 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US5934941 (HIRAI YUJI [JP], et al) [Y] 1-13 * column 3, line 6 - column 4, line 26; figure 12 *; | [Y]US5500788 (LONGUEVILLE JACQUES [BE], et al) [Y] 1-13 * column 4, line 48 - column 5, line 6; figures 4-8 *; | [Y]DE19640847 (AMP HOLLAND [NL]) [Y] 1-13 * column 2, line 50 - column 3, line 62; figure 1 *; | [Y]EP0893854 (MOLEX INC [US]) [Y] 11,13 * page 3, column 4, line 2 - page 4, column 5, line 40; figures 3,5 *; | [A]US5104329 (BROWN JEFFREY J [US], et al) [A] 1,5,7 * column 4, line 52 - column 5, line 28; figures 5,5A * |