EP1157849 - Tintenstrahldruckverfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.05.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.05.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 29.06.2005 [2005/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY 14650-2201 / US | [N/P] |
Frühere [2001/48] | Für alle benannten Staaten EASTMAN KODAK COMPANY 343 State Street Rochester, New York 14650-2201 / US | Erfinder | 01 /
Missell, Gregory E., c/o Eastman Kodak Company Patent Legal Staff, 343 State Street Rochester, New York 14650-2201 / US | 02 /
Suminski, Christine, c/o Eastman Kodak Company Patent Legal Staff, 343 State Street Rochester, New York 14650-2201 / US | [2001/48] | Vertreter | Honoré, Anne-Claire, et al Kodak Industrie Département Brevets C.R.T. 60/2 Zone Industrielle 71102 Chalon-sur-Saône Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2002/48] | Honoré, Anne-Claire, et al Kodak Industrie Département Brevets C.R.T. 60/2 Zone Industrielle 71102 Chalon-sur-Saône Cedex / FR | ||
Frühere [2001/48] | Nunney, Ronald Frederick Adolphe, et al Kodak Limited, Patents, W92-3A, Headstone Drive Harrow, Middlesex HA1 4TY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01201773.7 | 14.05.2001 | [2001/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000579591 | 26.05.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 579591 | [2001/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1157849 | Datum: | 28.11.2001 | Sprache: | EN | [2001/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1157849 | Datum: | 07.07.2004 | Sprache: | EN | [2004/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.09.2001 | Klassifikation | IPC: | B41M5/00, B41J2/01 | [2001/48] | CPC: |
B41M5/52 (EP,US);
B41M5/506 (EP,US);
B41M5/5218 (EP,US);
B41M5/5236 (EP,US);
B41M5/5254 (EP,US);
Y10T428/25 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2002/33] |
Frühere [2001/48] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Tintenstrahldruckverfahren | [2001/48] | Englisch: | Ink jet printing process | [2001/48] | Französisch: | Procédé pour l'impression par jet d'encre | [2001/48] | Prüfungsverfahren | 30.04.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/27] | 25.06.2002 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.10.2002 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.11.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.03.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.03.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.04.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPH06286296 ; | [A]JPH02243382 ; | [X]US4460637 (MIYAMOTO SHIGEHIKO [JP], et al) [X] 1-6 * column 5 - column 49, line 64 *; | [A]EP0262983 (XEROX CORP [US]); | [A]US4780356 (OTOUMA HIROSHI [JP], et al); | [A]DE3832112 (JUJO PAPER CO LTD [JP]); | [A]US5024987 (KLUG GUENTER [DE], et al) [A] * column 14, lines 1-12 *; | [A]EP0780237 (FUJI XEROX CO LTD [JP]) | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19950228), vol. 1995, no. 01, & JP06286296 A 19941011 (NEW OJI PAPER CO LTD) [X] 1-6 * paragraph [0008] * * paragraph [0010] * * paragraph [0014] * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19901218), vol. 014, no. 570, Database accession no. (M - 1060), & JP02243382 A 19900927 (JUJO PAPER CO LTD) [A] * abstract * | vom Anmelder | US4239543 | US4381946 | US4781758 | US5522968 | US5635297 |