EP1193953 - Elektronisches Gerät mit zusammenklappbarer Anzeigevorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.09.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.09.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.10.2005 [2005/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2002/14] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
Lubowicki, Jean-Pierre Société Civile S.P.I.D., 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | 02 /
Warner, Gavin Société Civile S.P.I.D., 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | [2002/14] | Vertreter | Chaffraix, Jean, et al Société Civile SPID, 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2002/14] | Chaffraix, Jean, et al Société Civile S.P.I.D. 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01202387.5 | 20.06.2001 | [2002/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20000008540 | 30.06.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0008540 | FR20010005504 | 24.04.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0105504 | [2002/14] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1193953 | Datum: | 03.04.2002 | Sprache: | FR | [2002/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1193953 | Datum: | 03.11.2004 | Sprache: | FR | [2004/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.02.2002 | Klassifikation | IPC: | H04M1/02 | [2002/14] | CPC: |
H04M1/0237 (EP,US);
H04B1/38 (KR);
H04M1/0266 (EP,US);
H04M1/724 (EP,US);
H04M1/72445 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2003/01] |
Frühere [2002/14] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektronisches Gerät mit zusammenklappbarer Anzeigevorrichtung | [2002/14] | Englisch: | Electronic device with collapsible display | [2002/14] | Französisch: | Appareillage électronique comportant un écran rétractable | [2002/14] | Prüfungsverfahren | 04.10.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/49] | 21.02.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.08.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.02.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.09.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.09.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.08.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [PX]JP2001024762 ; | [X]US5450619 (MAEDA KOJI [JP]) [X] 1 * column 2, line 61 - column 3, line 14; figures 1,2; claim 1 *; | [Y]WO9731468 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI], et al) [Y] 2-4 * page 7, lines 22-27 * * page 8, line 6 - page 9, line 6; figures 9,10 *; | [XY]WO9923800 (MAXON SYSTEMS INC LONDON LTD [GB], et al) [X] 1 * abstract * [Y] 2-4; | [EA]WO0054480 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [E] 1,2 * page 14, line 24 - page 15, line 24; figures 5,7 * [A] 5,6; | [E]US6128475 (WICKS JAMES E [US], et al) [E] 1,2* column 3, lines 1-15; figures 1,2 *; | [PX]US6243595 (LEE MICHAEL C G [CA], et al) [PX] 1 * abstract * | [PX] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20010508), vol. 2000, no. 16, & JP2001024762 A 20010126 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [PX] 1,2 * abstract * |