Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
06.08.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.09.2004 [2004/39] |
06.04.2004 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
12.03.2004 | Änderung - Teilanmeldung(en) | veröffentlicht am 28.04.2004 [2004/18] |
23.12.2003 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
29.10.2003 | Löschung: Gebührenzahlung für einen Erstreckungsstaat | |
29.10.2003 | Löschung: Zurücknahme der Benennung eines Erstreckungsstaats | |
23.09.2003 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
22.08.2003 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
22.08.2003 | Löschung: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | |
28.06.2003 | Endgültige Liste der benannten Staaten | veröffentlicht am 13.08.2003 [2003/33] |
18.06.2003 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
15.04.2003 | Erster Prüfungsbericht | |
15.04.2003 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 28.05.2003 [2003/22] |
05.04.2003 | Prüfungsbericht oder Erwiderung | |
28.02.2003 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 16.04.2003 [2003/16] |
11.10.2002 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 27.11.2002 [2002/48] |
23.08.2002 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 09.10.2002 [2002/41] |
15.03.2002 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 02.05.2002 [2002/18] |