Benannte Vertragsstaaten | DE | | FR | | GB | | Prüfungsverfahren | 14.04.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen
[2004/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 27.11.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE | | Datum des Ereignisses: | 16.04.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20030218 | | Datum des Ereignisses: | 27.11.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Free Format Text: | AL;LT;LV;MK;RO;SI | | Datum des Ereignisses: | 02.05.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE | | Datum des Ereignisses: | 02.05.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Free Format Text: | AL;LT;LV;MK;RO;SI | | Datum des Ereignisses: | 28.05.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20030409 | | Datum des Ereignisses: | 28.05.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | SIEMENS VDO AUTOMOTIVE INC. | | Datum des Ereignisses: | 13.08.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATION FEES PAID | Designated State(s): | DE FR GB | | Datum des Ereignisses: | 22.09.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 20040305 | | Datum des Ereignisses: | 11.10.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Datum des Ereignisses: | 15.03.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 06.08.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |