EP1201916 - Kraftstoffverteiler und Kraftstoffeinspritzventilbaugruppe und Verfahren zur Herstellung eines Kraftstoffverteilers [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.08.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.08.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.09.2004 [2004/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens VDO Automotive Inc. 700 Park Avenue Chatham, Ontario N7M 5M7 / CA | [N/P] |
Frühere [2003/22] | Für alle benannten Staaten Siemens VDO Automotive Inc. 700 Park Avenue Chatham, Ontario N7M 5M7 / CA | ||
Frühere [2002/18] | Für alle benannten Staaten Siemens Canada Limited 2400 Executive Hills Drive Auburn Hills, MIchigan 48326-2980 / US | Erfinder | 01 /
Bolsover, Graham 824 Lawndale Avenue Kingsville, Ontario N9Y 3Y9 / CA | 02 /
Whaley, Lisa RR3, 1611 Conc. 8 Wheatley, Ontario N0P 2P0 / CA | 03 /
Kehoe, Jon-David 142 Pirerella Drive Belle River, Ontario N0R 1A0 / CA | 04 /
Lee, Ki Ho 4459 Cherry Hill Road Windsor, Ontario N9G 2W3 / CA | [2002/18] | Vertreter | French, Clive Harry, et al Siemens AG Postfach 22 16 34 80506 München / DE | [N/P] |
Frühere [2002/41] | French, Clive Harry, et al Siemens AG, PO Box 22 16 34 80506 München / DE | ||
Frühere [2002/18] | Humphrey-Evans, Edward John, et al Siemens Shared Services Limited, I.P.D, Siemens House, Oldbury Bracknell, Berkshire RG12 8FZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01203669.5 | 26.09.2001 | [2002/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000243181P | 25.10.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 243181 P | US20010916079 | 26.07.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 916079 | [2002/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1201916 | Datum: | 02.05.2002 | Sprache: | EN | [2002/18] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1201916 | Datum: | 27.11.2002 | [2002/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.07.2002 | Klassifikation | IPC: | F02M55/02, F02M69/46 | [2002/18] | CPC: |
F02M69/465 (EP,US);
B29C33/52 (EP,US);
B29C45/4457 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2003/33] |
Frühere [2002/18] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kraftstoffverteiler und Kraftstoffeinspritzventilbaugruppe und Verfahren zur Herstellung eines Kraftstoffverteilers | [2002/18] | Englisch: | Fuel rail and injector assembly and method of forming a fuel rail | [2002/18] | Französisch: | Ensemble de rampe d'injection et injecteur à combustible et procédé de fabrication d'une rampe d'injection | [2002/18] | Prüfungsverfahren | 18.02.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/16] | 09.04.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.06.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.08.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.03.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/39] | 14.04.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2004/39] | Teilanmeldung(en) | EP04004762.3 / EP1424493 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4395988 (KNAPP HEINRICH [DE], et al) [X] 1-3,8-10 * column 3, line 44 - column 4, line 15 *; | [X]US5140963 (BRACKETT STEPHEN E [CA], et al) [X] 1,5,6,8,12,13 * column 4, line 40 - line 44 * * column 3, line 40 - line 60 *; | [X]US5301647 (LORRAINE JACK R [US]) [X] 1-3,8-10 * column 2, line 59 - column 3, line 15; figure 3 *; | [X]US4991557 (DEGRACE LOUIS G [US], et al) [X] 1,8 * column 2, line 24 - column 2, line 58; figures 1,2 *; | [X]US5724946 (FRANCHITTO ANTHONY LOUIS [US]) [X] 1,5,6,8,12,13 * column 3, line 35 - line 38; figure 7 *; | [A]US5531202 (LORRAINE JACK R [US]) [A] 1-3,8-10 * column 3, line 43 - line 51 * |