EP1161922 - System zur Bestimmung der intrakorporalen Lage eines Arbeitskatheters [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.10.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 07.01.2009 [2009/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BIOTRONIK Mess- und Therapiegeräte GmbH & Co Ingenieurbüro Berlin Woermannkehre 1 12359 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [2001/50] | Für alle benannten Staaten BIOTRONIK Mess- und Therapiegeräte GmbH & Co Ingenieurbüro Berlin Woermannkehre 1 12359 Berlin / DE | Erfinder | 01 /
Ameling, Walter Morillenhang 67 52074 Aachen / DE | 02 /
Adams, Ludwig Turmstrasse 12 52072 Aachen / DE | 03 /
Thieling, Lothar Im Kückhoven 6 41812 Erkelenz / DE | [2001/50] | Vertreter | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Stralauer Platz 34 10243 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [2001/50] | Eisenführ, Speiser & Partner Pacelliallee 43/45 14195 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01250202.7 | 05.06.2001 | [2001/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20001027782 | 07.06.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10027782 | [2001/50] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1161922 | Datum: | 12.12.2001 | Sprache: | DE | [2001/50] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1161922 | Datum: | 19.11.2003 | [2003/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1161922 | Datum: | 14.12.2005 | Sprache: | DE | [2005/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.10.2003 | Klassifikation | IPC: | A61B5/06, A61M25/01 | [2001/50] | CPC: |
A61B5/06 (EP,US);
A61B5/062 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2001/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | System zur Bestimmung der intrakorporalen Lage eines Arbeitskatheters | [2001/50] | Englisch: | System for determination of intracorporal position of an applied catheter | [2001/50] | Französisch: | Système pour déterminer la position intracorporelle d'un cathéter | [2001/50] | Prüfungsverfahren | 23.01.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/15] | 01.07.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.10.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.10.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.09.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 14.12.2005 | FI | 14.12.2005 | IE | 14.12.2005 | NL | 14.12.2005 | TR | 14.12.2005 | DK | 14.03.2006 | GR | 14.03.2006 | SE | 14.03.2006 | ES | 25.03.2006 | PT | 15.05.2006 | LU | 05.06.2006 | BE | 30.06.2006 | MC | 30.06.2006 | [2009/02] |
Frühere [2008/37] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
NL | 14.12.2005 | ||
TR | 14.12.2005 | ||
DK | 14.03.2006 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
PT | 15.05.2006 | ||
LU | 05.06.2006 | ||
BE | 30.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Frühere [2007/45] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
NL | 14.12.2005 | ||
DK | 14.03.2006 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
PT | 15.05.2006 | ||
BE | 30.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Frühere [2007/36] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
IT | 14.12.2005 | ||
NL | 14.12.2005 | ||
DK | 14.03.2006 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
PT | 15.05.2006 | ||
BE | 30.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Frühere [2007/28] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
NL | 14.12.2005 | ||
DK | 14.03.2006 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
PT | 15.05.2006 | ||
BE | 30.06.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Frühere [2007/07] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
NL | 14.12.2005 | ||
DK | 14.03.2006 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
PT | 15.05.2006 | ||
MC | 30.06.2006 | ||
Frühere [2006/51] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
NL | 14.12.2005 | ||
DK | 14.03.2006 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
PT | 15.05.2006 | ||
Frühere [2006/48] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
NL | 14.12.2005 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
PT | 15.05.2006 | ||
Frühere [2006/45] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
NL | 14.12.2005 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
Frühere [2006/40] | FI | 14.12.2005 | |
IE | 14.12.2005 | ||
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
Frühere [2006/38] | FI | 14.12.2005 | |
GR | 14.03.2006 | ||
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
Frühere [2006/34] | FI | 14.12.2005 | |
SE | 14.03.2006 | ||
ES | 25.03.2006 | ||
Frühere [2006/27] | FI | 14.12.2005 | |
SE | 14.03.2006 | ||
Frühere [2006/23] | FI | 14.12.2005 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5391199 (BEN-HAIM SHLOMO [IL]) [A] 1-23 * the whole document *; | [A]US5592939 (MARTINELLI MICHAEL A [US]) [A] 1-23 * the whole document *; | [A]GB2314158 (ROKE MANOR RESEARCH [GB]) [A] 1-23 * the whole document *; | [AD]US5718241 (BEN-HAIM SHLOMO [IL], et al) [AD] 1-23* the whole document *; | [A]DE19915689 (SIEMENS ELEMA AB [SE]) [A] 1-23 * the whole document *; | [A]WO0010456 (SUPER DIMENSION LTD [IL], et al) [A] 1-23 * the whole document * |