EP1355549 - VERFAHREN ZUM ANPASSEN EINES SCHUHES AN EINEN FUSS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2003/44] | METHODE ZUR MESSUNG DER FORM EINES FUSSES | ||
[2004/33] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.01.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.04.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 16.05.2007 [2007/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bonus Ortho System a Islandi HF Namuvegi 2 625 Olafsfiroi / IS | [2003/44] | Erfinder | 01 /
GISLASON, Kolbeinn Hladbrekku 3 IS-200 Kopavogur / IS | [2003/44] | Vertreter | Hardarson, Gunnar Örn Arnason Faktor Intellectual Property Consulting Gudridarstig 2-4 113 Reykjavik / IS | [N/P] |
Frühere [2005/01] | Hardarson, Gunnar Örn A&P Arnason ehf. Intellectual Property Group Efstaleiti 5 103 Reykjavik / IS | ||
Frühere [2003/44] | Plougmann & Vingtoft A/S Sundkrogsgade 9 P.O. Box 831 2100 Copenhagen O / DK | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01271161.0 | 19.12.2001 | [2003/44] | WO2001IS00023 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IS20000578500 | 21.12.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IS 578500 | [2003/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0249473 | Datum: | 27.06.2002 | Sprache: | EN | [2002/26] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1355549 | Datum: | 29.10.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.06.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1355549 | Datum: | 23.03.2005 | Sprache: | EN | [2005/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.09.2002 | Klassifikation | IPC: | A43D1/02, A43D3/02, A43D3/08 | [2003/44] | CPC: |
A43D3/027 (EP,US);
A43D1/02 (EP,US);
A43D3/021 (EP,US);
A43D3/1441 (EP,US);
A43D3/1466 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/44] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM ANPASSEN EINES SCHUHES AN EINEN FUSS | [2004/33] | Englisch: | METHOD FOR FITTING A SHOE TO A FOOT | [2004/33] | Französisch: | PROCEDE PERMETTANT D'ADAPTER UNE CHAUSSURE A UN PIED | [2004/33] |
Frühere [2003/44] | METHODE ZUR MESSUNG DER FORM EINES FUSSES | ||
Frühere [2003/44] | A METHOD FOR MEASURING A SHAPE OF A FOOT | ||
Frühere [2003/44] | PROCEDE PERMETTANT DE MESURER LA FORME D'UN PIED | Eintritt in die regionale Phase | 11.07.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.07.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.07.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.07.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 11.07.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/44] | 08.12.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.06.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.07.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.12.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.12.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.12.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 23.03.2005 | CH | 23.03.2005 | LI | 23.03.2005 | TR | 23.03.2005 | GR | 23.06.2005 | CY | 19.12.2005 | IE | 19.12.2005 | [2007/20] |
Frühere [2006/51] | AT | 23.03.2005 | |
CH | 23.03.2005 | ||
LI | 23.03.2005 | ||
TR | 23.03.2005 | ||
GR | 23.06.2005 | ||
IE | 19.12.2005 | ||
Frühere [2006/48] | AT | 23.03.2005 | |
CH | 23.03.2005 | ||
LI | 23.03.2005 | ||
GR | 23.06.2005 | ||
IE | 19.12.2005 | ||
Frühere [2006/14] | AT | 23.03.2005 | |
CH | 23.03.2005 | ||
LI | 23.03.2005 | ||
GR | 23.06.2005 | ||
Frühere [2006/12] | AT | 23.03.2005 | |
CH | 23.03.2005 | ||
LI | 23.03.2005 | ||
Frühere [2005/51] | AT | 23.03.2005 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]GB189288 (FRANK GORDON HORNE) [X] 1-2,7-10 [Y] 4-6; | [XY]US1587496 (EMILIO ALTIERI) [X] 1-2,7-10 [Y] 4-6; | [A]US1777747 (DE WITT WILLIAM J) [A] 1-3; | [XY]EP0044611 (COOPER FOOTLINE P R [GB]) [X] 1-3,7-10,12 [Y] 4-6,11; | [Y]US5746952 (MARSHALL SCOTT [US]) [Y] 4-6; | [Y]US5879725 (POTTER DANIEL R [US]) [Y] 11; | [A]DE19922151 (TECMATH GMBH & CO KG [DE])[A] 1 |