EP1345980 - VERFAHREN ZUR KONTINUIERLICHEN HERSTELLUNG VON POLYESTERN ODER COPOLYESTERN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.03.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.05.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AT | veröffentlicht am 06.06.2007 [2007/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Zimmer AG Borsigallee 1 60388 Frankfurt / DE | [2003/39] | Erfinder | 01 /
REISEN, Michael Merianplatz 1 60316 Frankfurt am Main / DE | 02 /
WILHELM, Fritz Rendeler Strasse 79a 61184 Karben / DE | [2003/39] | Vertreter | Meyer-Dulheuer, Karl-Hermann Dr. Meyer- Dulheuer & Partners LLP Franklinstrasse 61-63 60486 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [2004/21] | Meyer-Dulheuer, Karl-Hermann, Dr. Patentanwalt, Metzlerstrasse 27 60594 Frankfurt am Main / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01271410.1 | 27.11.2001 | [2003/39] | WO2001EP13776 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2000164361 | 21.12.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10064361 | DE2001127147 | 02.06.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10127147 | [2003/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0250159 | Datum: | 27.06.2002 | Sprache: | DE | [2002/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1345980 | Datum: | 24.09.2003 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 27.06.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1345980 | Datum: | 25.05.2005 | Sprache: | DE | [2005/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.06.2002 | Klassifikation | IPC: | C08G63/78, C07C67/02, C07C67/03, B01D3/00 | [2003/39] | CPC: |
B01D3/14 (EP,US);
C08G63/78 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/39] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR KONTINUIERLICHEN HERSTELLUNG VON POLYESTERN ODER COPOLYESTERN | [2003/39] | Englisch: | METHOD FOR CONTINUOS PRODUCTION OF POLYESTERS OR COPOLYESTERS | [2003/39] | Französisch: | PROCEDE DE FABRICATION EN CONTINU DE POLYESTERS OU DE COPOLYESTERS | [2003/39] | Eintritt in die regionale Phase | 21.07.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.07.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.07.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.05.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 21.07.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/39] | 17.01.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.02.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.03.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.03.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.03.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.02.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FI | 25.05.2005 | NL | 25.05.2005 | DK | 25.08.2005 | GR | 25.08.2005 | SE | 25.08.2005 | PT | 27.10.2005 | AT | 27.11.2005 | CY | 27.11.2005 | BE | 30.11.2005 | CH | 30.11.2005 | LI | 30.11.2005 | LU | 30.11.2005 | MC | 30.11.2005 | [2007/23] |
Frühere [2007/20] | FI | 25.05.2005 | |
NL | 25.05.2005 | ||
DK | 25.08.2005 | ||
GR | 25.08.2005 | ||
SE | 25.08.2005 | ||
PT | 27.10.2005 | ||
CY | 27.11.2005 | ||
BE | 30.11.2005 | ||
CH | 30.11.2005 | ||
LI | 30.11.2005 | ||
LU | 30.11.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Frühere [2007/13] | FI | 25.05.2005 | |
NL | 25.05.2005 | ||
DK | 25.08.2005 | ||
GR | 25.08.2005 | ||
SE | 25.08.2005 | ||
PT | 27.10.2005 | ||
BE | 30.11.2005 | ||
CH | 30.11.2005 | ||
LI | 30.11.2005 | ||
LU | 30.11.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Frühere [2007/09] | FI | 25.05.2005 | |
NL | 25.05.2005 | ||
DK | 25.08.2005 | ||
GR | 25.08.2005 | ||
SE | 25.08.2005 | ||
PT | 27.10.2005 | ||
CH | 30.11.2005 | ||
LI | 30.11.2005 | ||
LU | 30.11.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Frühere [2006/42] | FI | 25.05.2005 | |
NL | 25.05.2005 | ||
DK | 25.08.2005 | ||
GR | 25.08.2005 | ||
SE | 25.08.2005 | ||
PT | 27.10.2005 | ||
CH | 30.11.2005 | ||
LI | 30.11.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Frühere [2006/30] | FI | 25.05.2005 | |
NL | 25.05.2005 | ||
DK | 25.08.2005 | ||
GR | 25.08.2005 | ||
SE | 25.08.2005 | ||
PT | 27.10.2005 | ||
MC | 30.11.2005 | ||
Frühere [2006/22] | FI | 25.05.2005 | |
NL | 25.05.2005 | ||
DK | 25.08.2005 | ||
GR | 25.08.2005 | ||
SE | 25.08.2005 | ||
PT | 27.10.2005 | ||
Frühere [2006/14] | FI | 25.05.2005 | |
DK | 25.08.2005 | ||
GR | 25.08.2005 | ||
SE | 25.08.2005 | ||
PT | 27.10.2005 | ||
Frühere [2006/13] | FI | 25.05.2005 | |
DK | 25.08.2005 | ||
SE | 25.08.2005 | ||
Frühere [2005/52] | FI | 25.05.2005 | |
SE | 25.08.2005 | ||
Frühere [2005/50] | SE | 25.08.2005 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPH09124783 ; | [AD]US4670580 (MAURER CHARLES J [US]) [AD] 1-12 * claim 1 * * column 3, paragraphs 2,3 * * column 5, paragraph 2 * * column 6, paragraph 3 * * examples 1-4 *; | [A]US5466776 (KRAUTSTRUNK JUERGEN [DE], et al) [A] 1-12 * claim 1 ** column 2, line 48 - line 65 *; | [A]EP1046662 (LURGI ZIMMER AKTIENGESELLSCHAF [DE]) [A] 1-12 * claims 1,5,6 * * page 4, paragraph 2 * * examples 4-8 *; | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1997, no. 29, Database accession no. 1997-316631, XP002195467 & JPH09124783 A 19970513 (TORAY IND INC) [A] 1,2 * abstract * |