12.12.2008 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.01.2009 [2009/03] |
15.08.2008 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.09.2008 [2008/38] |
08.08.2008 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.09.2008 [2008/37] |
04.04.2008 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.05.2008 [2008/19] |
05.10.2007 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.11.2007 [2007/45] |
10.08.2007 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.09.2007 [2007/37] |
03.08.2007 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.09.2007 [2007/36] |
20.07.2007 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 22.08.2007 [2007/34] |
11.08.2006 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 13.09.2006 [2006/37] |
28.06.2006 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
28.06.2006 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
09.02.2006 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
22.12.2005 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
22.07.2005 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 07.09.2005 [2005/36] |
22.07.2005 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 07.09.2005 [2005/36] |
22.07.2005 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 07.09.2005 [2005/36] |
01.07.2005 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
15.04.2005 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
15.04.2005 |
Löschung: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
04.04.2005 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
02.03.2005 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Gebührenzahlung |
|
02.03.2005 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
01.02.2005 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
27.01.2005 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
10.09.2004 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 27.10.2004 [2004/44] |
31.08.2004 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
27.08.2004 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
04.06.2004 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
25.02.2004 |
Löschung: Gebührenzahlung für einen Erstreckungsstaat |
|
25.02.2004 |
Löschung: Zurücknahme der Benennung eines Erstreckungsstaats |
|
30.01.2004 |
Erster Prüfungsbericht |
|
24.01.2004 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
20.12.2003 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
02.08.2003 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 17.09.2003 [2003/38] |
02.08.2003 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 17.09.2003 [2003/38] |
31.07.2003 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
18.07.2003 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
04.07.2003 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
04.07.2003 |
Neuer Eintrag: Gebührenzahlung für einen Erstreckungsstaat |
|
22.11.2002 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
11.10.2002 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
03.09.2002 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
08.07.2002 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|