EP1343808 - VERFAHREN FÜR DIE SYNTHESE EINES LHRH PEPTIDES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2003/38] | VERFAHREN FÜR DIE SYNTHESE EINES PEPTIDES MIT EINEM TRYPTOPHANREST | ||
[2005/36] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.07.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 14.01.2009 [2009/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ipsen Manufacturing Ireland Limited Blanchardstown Industrial Park Blanchardstown Dublin 15 / IE | [2006/37] |
Frühere [2004/44] | Für alle benannten Staaten Ipsen Manufacturing Ireland Limited Blanchardstown Industrial Park Blanchardstown, Dublin 15 / IE | ||
Frühere [2003/38] | Für alle benannten Staaten Kinerton Limited Blanchardstown Industrial Park Blanchardstown, Dublin 15 / IE | Erfinder | 01 /
JACKSON, Steven, Allen 81 Noth Mill Street Holliston, MA / US | [2003/38] | Vertreter | Ryan, Anne Mary, et al Anne Ryan & Co 2 Crofton Terrace Dun Laoghaire, County Dublin A96 V6P7 / IE | [N/P] |
Frühere [2003/38] | Ryan, Anne Mary, et al c/o Anne Ryan & Co. 60 Northumberland Road Ballsbridge Dublin 4 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01272223.7 | 19.12.2001 | [2003/38] | WO2001IE00159 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IE20000001079 | 22.12.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IE 20001079 | [2003/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO02051861 | Datum: | 04.07.2002 | Sprache: | EN | [2002/27] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1343808 | Datum: | 17.09.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.07.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1343808 | Datum: | 13.09.2006 | Sprache: | EN | [2006/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.10.2002 | Klassifikation | IPC: | C07K7/23 | [2005/36] | CPC-Daten noch nicht verfügbar |
Frühere IPC [2003/38] | C07K1/04, C07K1/06, C07K7/23 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/38] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | 23.06.2003 | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | 23.06.2003 | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN FÜR DIE SYNTHESE EINES LHRH PEPTIDES | [2005/36] | Englisch: | PROCESS FOR THE SYNTHESIS OF AN LHRH PEPTIDE | [2005/36] | Französisch: | PROCEDE DE SYNTHESE D'UN PEPTIDE LHRH | [2005/36] |
Frühere [2003/38] | VERFAHREN FÜR DIE SYNTHESE EINES PEPTIDES MIT EINEM TRYPTOPHANREST | ||
Frühere [2003/38] | PROCESS FOR THE SYNTHESIS OF A PEPTIDE HAVING A TRP RESIDUE | ||
Frühere [2003/38] | PROCEDE DE SYNTHESE D'UN PEPTIDE COMPORTANT UN RESIDU DE TRYPTOPHANE (TRY) | Eintritt in die regionale Phase | 23.06.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.06.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.06.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.05.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 26.06.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/38] | 28.01.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.08.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.09.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.03.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.04.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 06.06.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.02.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.06.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.06.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.06.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2004 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   26.01.2005 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 13.09.2006 | TR | 13.09.2006 | GR | 14.12.2006 | LU | 19.12.2006 | MC | 31.12.2006 | [2009/03] |
Frühere [2008/37] | TR | 13.09.2006 | |
GR | 14.12.2006 | ||
LU | 19.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2008/19] | GR | 14.12.2006 | |
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2007/45] | MC | 31.12.2006 | |
Frühere [2007/37] | IT | 13.09.2006 | |
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2007/36] | IT | 13.09.2006 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4569927 (RIVIER JEAN E F [US], et al) [X] 1-19 * column 3, line 30 - column 6, line 26; example 1; claims 1,8 *; | [X]DE3931731 (EXPANSIA SA [FR]) [X] 1,2 * example 1 *; | [X] - MERY J & CALAS B, "Tryptophan reduction and histidine racemization during deprotection by catalytic transfer hydrogenation and of an analog of the luteinizing hormone releasing factor", INTERNATIONAL JOURNAL OF PEPTIDE & PROTEIN RESEARCH, (198804), vol. 31, no. 4, pages 412 - 419, XP008005285 [X] 1,2 * the whole document * | [X] - PINEDA JL ET AL., "Effect of GnRh Anatgonist, [ac-delta-3 Pro-1, pFDPhe-2, DTrp-3,6] GnRh, on Pulsatile Gonadotrop in Secretion in the Castrate Male Primate", JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, (198302), vol. 56, no. 2, pages 420 - 422, XP008005269 [X] 1,2 * the whole document * | Prüfung | US4211693 | BE904458 |