EP1256186 - SENDE-/EMPFANGSVORRICHTUNG UND VERFAHREN FÜR PAKETDATENDIENST IN ENEM MOBILEN KOMMUNIKATIONSYTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.08.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.08.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.09.2005 [2005/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-dong Paldal-gu Suwon City, Kyungki-do 442-370 / KR | [N/P] |
Frühere [2002/46] | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-dong, Paldal-gu Suwon City, Kyungki-do 442-370 / KR | Erfinder | 01 /
CHO, Young-Kwon 1054-3, Youngtong-don, Paltal-gu Suwon-shi, Kyonggi-do 442-470 / KR | 02 /
JANG, Jae-Sung Jukong Apt. 1102-203, Jungang-dong Kwacheon-shi, Kyonggi-do 427-010 / KR | [2002/46] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2002/46] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01272383.9 | 27.12.2001 | [2002/46] | WO2001KR02279 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20000083395 | 27.12.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 2000083395 | [2002/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02052741 | Datum: | 04.07.2002 | Sprache: | EN | [2002/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1256186 | Datum: | 13.11.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.07.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1256186 | Datum: | 06.10.2004 | Sprache: | EN | [2004/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 04.07.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.04.2003 | Klassifikation | IPC: | H04B1/69, H04Q7/38 | [2003/21] | CPC: |
H04L1/0019 (EP,KR,US);
H04B1/70755 (EP,KR,US);
H04L1/0007 (EP,KR,US);
H04L1/0025 (EP,KR,US);
H04B2201/70701 (EP,KR,US);
H04B2201/709709 (EP,KR,US)
|
Frühere IPC [2002/46] | H04B1/69 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2004/21] |
Frühere [2002/46] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SENDE-/EMPFANGSVORRICHTUNG UND VERFAHREN FÜR PAKETDATENDIENST IN ENEM MOBILEN KOMMUNIKATIONSYTEM | [2002/46] | Englisch: | TRANSMITTING/RECEIVING APPARATUS AND METHOD FOR PACKET DATA SERVICE IN A MOBILE TELECOMMUNICATION SYSTEM | [2002/46] | Französisch: | APPAREIL DE TRANSMISSION/RECEPTION ET PROCEDE POUR SERVICE DE PAQUETS DE DONNEES DANS UN SYSTEME DE TELECOMMUNICATIONS MOBILE | [2002/46] | Eintritt in die regionale Phase | 27.08.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.08.2002 | Recherchengebühr entrichtet | 27.08.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.08.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.08.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/46] | 21.07.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M05) | 19.12.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.04.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.08.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.08.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.07.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]EP1043910 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]) [X] 8 * page 2, line 56 - page 3, line 7; figure 1 * * page 4, line 16 - line 54 * [Y] 1-7,9-17; | [Y]EP0986282 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [Y] 1-7,9-17 * column 7, line 6 - line 29 *; | [Y]WO0014900 (QUALCOMM INC [US]) [Y] 1-7,9-17 * page 10, line 14 - page 11, line 32 *; | [PX]US6253063 (CUDAK MARK C [US], et al) [PX] 1,8,11 * column 2, line 3 - line 46 *; | [PX]US2001017851 (YAMAGUCHI AKIRA [JP], et al) [PX] 1,8,11 * page 3, paragraphs 45,47 *; | [A]US6088335 (I CHIH-LIN [US], et al) [A] 1-17 * abstract * | Internationale Recherche | [A]US6088366 (SUNG KWAN-SOO [KR]); | [A]US5982807 (SNELL JAMES LEROY [US]); | [A]US5933607 (TATE DUNCAN HARTLEY [AU], et al) |