EP1356716 - ELEKTRISCH LEITFÄHIGER BODENBELAG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.07.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.01.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 28.02.2007 [2007/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Carl Freudenberg KG Höhnerweg 2-4 69469 Weinheim / DE | [2003/44] | Erfinder | 01 /
KÜHL, Hans-Michael Lettengasse 35 69439 Hirschberg / DE | 02 /
GRAAB, Gerhard Nibelungenring 41 68199 Mannheim / DE | 03 /
PLATZER, Peter Sandbuckelgasse 26 69488 Birkenau / DE | 04 /
MÖLLER, Ralf Zur Rippersmühle 7 64668 Rimbach / DE | [2003/44] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01273588.2 | 01.12.2001 | [2003/44] | WO2001EP14069 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2001104488 | 31.01.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10104488 | [2003/44] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02062110 | Datum: | 08.08.2002 | Sprache: | DE | [2002/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1356716 | Datum: | 29.10.2003 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 08.08.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1356716 | Datum: | 15.09.2004 | Sprache: | DE | [2004/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.08.2002 | Klassifikation | IPC: | H05F3/02, B29C70/88 | [2003/44] | CPC: |
E04F15/12 (EP,US);
B32B3/10 (KR);
B29C70/882 (EP,US);
H05F3/025 (EP,US);
Y10T428/24331 (EP,US);
Y10T428/25 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/44] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTRISCH LEITFÄHIGER BODENBELAG | [2003/44] | Englisch: | ELECTRICALLY-CONDUCTING FLOOR COVERING | [2003/44] | Französisch: | REVETEMENT DE SOL ELECTROCONDUCTEUR | [2003/44] | Eintritt in die regionale Phase | 29.08.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.08.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.08.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.08.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/44] | 15.03.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.04.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.04.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.06.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 15.09.2004 | IE | 15.09.2004 | TR | 15.09.2004 | DK | 15.12.2004 | GR | 15.12.2004 | MC | 31.12.2004 | [2007/09] |
Frühere [2006/51] | IE | 15.09.2004 | |
TR | 15.09.2004 | ||
DK | 15.12.2004 | ||
GR | 15.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
Frühere [2005/46] | IE | 15.09.2004 | |
DK | 15.12.2004 | ||
GR | 15.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
Frühere [2005/45] | IE | 15.09.2004 | |
GR | 15.12.2004 | ||
MC | 31.12.2004 | ||
Frühere [2005/24] | IE | 15.09.2004 | |
GR | 15.12.2004 | ||
Frühere [2005/18] | GR | 15.12.2004 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5307233 (FORRY JOHN S [US]) [A] 1,3* claim 9 *; | [DA]EP0869217 (FORBO GIUBIASCO SA [CH]) [DA] 1-10 * page 3, line 39 - line 48; example 2; claim - * |