EP1427813 - METHODE ZUR AUF DENDRITISCHE ZELLEN BERUHENDEN IMMUNOTHERAPIE VON TUMOREN UNTER VERWENDUNG EINER KOMBINATIONSTHERAPIE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.09.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.09.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.10.2008 [2008/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Immunex Corporation 51 University Street Seattle Washington 98101 / US | [N/P] |
Frühere [2004/25] | Für alle benannten Staaten IMMUNEX CORPORATION 51 University Street Seattle Washington 98101 / US | Erfinder | 01 /
THOMAS, Elaine, K. 1419 Broadmoor Drive East Seattle, WA 98112 / US | 02 /
LYMAN, Stuart, D. 1836 N. 53rd Street Seattle, WA 98103 / US | 03 /
LYNCH, David, H. 14180 N. Madison Avenue NE Bainbridge Island, WA 98110 / US | 04 /
DE SMEDT, Thibaut, N. 5516 27th Avenue NE Seattle, WA 98105 / US | 05 /
MALISZEWSKI, Charles, R. 1014 Northwest 120th Seattle, WA 98177 / US | [2004/25] | Vertreter | Bassil, Nicholas Charles, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Frühere [2004/25] | Bassil, Nicholas Charles, et al Kilburn & Strode 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01273795.3 | 23.10.2001 | [2004/25] | WO2001US46254 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000242868P | 24.10.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 242868 P | [2004/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO02066044 | Datum: | 29.08.2002 | Sprache: | EN | [2002/35] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1427813 | Datum: | 16.06.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.08.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.03.2004 | Klassifikation | IPC: | C12N5/06, A61K38/18, A61K38/20, A61K39/395, A61P35/00 | [2004/25] | CPC: |
A61K38/2086 (EP,US);
A61K38/191 (EP,US);
A61K39/0011 (US);
A61K39/3955 (EP,US);
A61K39/4611 (EP);
A61K39/4615 (EP);
A61K39/4622 (EP);
A61K39/4635 (EP);
A61K39/464417 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61K2039/5154 (US);
A61K2039/5158 (US)
(-)
| C-Set: |
A61K38/191, A61K2300/00 (US,EP);
A61K38/2086, A61K2300/00 (US,EP);
A61K39/3955, A61K2300/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/25] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | METHODE ZUR AUF DENDRITISCHE ZELLEN BERUHENDEN IMMUNOTHERAPIE VON TUMOREN UNTER VERWENDUNG EINER KOMBINATIONSTHERAPIE | [2004/25] | Englisch: | METHOD FOR DENDRITIC CELLS-BASED IMMUNOTHERAPY OF TUMORS USING COMBINATION THERAPY | [2004/25] | Französisch: | PROCEDE D'IMMUNOTHERAPIE A BASE DE CELLULES DENDRITIQUES DE TUMEURS UTILISANT UNE POLYTHERAPIE | [2004/25] | Biologisches Material | In dieser Anmeldung wird hinterlegtes biologisches Material erwähnt; Einzelheiten siehe Akte | Eintritt in die regionale Phase | 13.05.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.05.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.05.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.05.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 12.05.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.05.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/25] | 02.09.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.01.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.08.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.02.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.02.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.07.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.05.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/44] | 10.06.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2008/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2007 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X] - BORGES L ET AL, "Synergistic action of fms-like tyrosine kinase 3 ligand and CD40 ligand in the induction of dendritic cells and generation of antitumor immunity in vivo.", JOURNAL OF IMMUNOLOGY (BALTIMORE, MD.: 1950) UNITED STATES 1 AUG 1999, (19990801), vol. 163, no. 3, ISSN 0022-1767, pages 1289 - 1297, XP002223474 [X] 1,2 * the whole document * | [A] - BANCHEREAU J ET AL, "IMMUNOBIOLOGY OF DENDRITIC CELLS", ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY, ANNUAL REVIEWS INC, US, (2000), vol. 18, ISSN 0732-0582, pages 767 - 811, XP001018258 [A] 1,2 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1146/annurev.immunol.18.1.767 | Prüfung | - CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY, (20001001), vol. 12, page 589-596, XP004257727 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0952-7915(00)00147-3 | - CELLULAR IMMUNOLOGY, (1999), vol. 193, pages 48 - 58 |