Benannte Vertragsstaaten | AT | | BE | | CH | | CY | | DE | | DK | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | IE | | IT | | LI | | LU | | MC | | NL | | PT | | SE | | TR | | Prüfungsverfahren | 04.10.2002 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen
[2002/48] | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 27.11.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION WITHDRAWN | [DO NOT USE]: | 20021004 | | Datum des Ereignisses: | 10.10.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR | | Datum des Ereignisses: | 10.10.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Free Format Text: | AL;LT;LV;MK;RO;SI | | Datum des Ereignisses: | 24.08.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 11.10.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN WITHDRAWN | |