EP1142608 - Verfahren und System zur Vorbeugung eines wiederkehrenden vasoneurotischen Kollapses unter Verwendung von Herzstimulation [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 11.10.2002 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.10.2002 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 27.11.2002 [2002/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PACESETTER, INC. 15900 Valley View Court Sylmar, CA 91392-9221 / US | [2001/41] | Erfinder | 01 /
Park, Euljoon 25830 London Place Stevenson Ranch, CA 91381 / US | 02 /
Kadish, Alan H. 1317 Eskin Drive Northbrook, IL 60062 / US | 03 /
Falkenberg, Eric 2820 Royal Hills Court Simi Valley, CA 93065 / US | [2001/41] | Vertreter | Roberts, Gwilym Vaughan, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Frühere [2001/41] | Roberts, Gwilym Vaughan, et al KILBURN & STRODE, 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01300732.3 | 29.01.2001 | [2001/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000543832 | 05.04.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 543832 | [2001/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1142608 | Datum: | 10.10.2001 | Sprache: | EN | [2001/41] | Klassifikation | IPC: | A61N1/368 | [2001/41] | CPC: |
A61N1/368 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2001/41] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und System zur Vorbeugung eines wiederkehrenden vasoneurotischen Kollapses unter Verwendung von Herzstimulation | [2001/41] | Englisch: | System and method for prevention of recurrent vasovagal syncope using cardiac pacing | [2001/41] | Französisch: | Procédé et système de prévention d'une syncope vaso-vagale récurrente utilisant la stimulation cardiaque | [2001/41] | Prüfungsverfahren | 04.10.2002 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2002/48] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | vom Anmelder | US5466254 | US5800467 | US5480412 | US5139020 | US19980001968 |