EP1150286 - Optischer Nahfeldkopf [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.06.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.06.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 18.07.2007 [2007/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Seiko Instruments Inc. 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku Chiba-shi, Chiba / JP | [N/P] |
Frühere [2006/32] | Für alle benannten Staaten SEIKO INSTRUMENTS INC. 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku Chiba-shi, Chiba / JP | ||
Frühere [2001/44] | Für alle benannten Staaten Seiko Instruments Inc. 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku Chiba-shi, Chiba / JP | Erfinder | 01 /
Shinohara, Yoko c/o Seiko Instruments Inc., 8, Nakase 1-chome Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba / JP | 02 /
Mitsuoka, Yasayuji c/o Seiko Instruments Inc., 8, Nakase 1-chome Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba / JP | 03 /
Oumi, Manabu c/o Seiko Instruments Inc., 8, Nakase 1-chome Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba / JP | 04 /
Kasama, Nobuyuki c/o Seiko Instruments Inc., 8, Nakase 1-chome Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba / JP | 05 /
Maeda, Hidetaka c/o Seiko Instruments Inc., 8, Nakase 1-chome Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba / JP | 06 /
Kato, Kenji c/o Seiko Instruments Inc., 8, Nakase 1-chome Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba / JP | 07 /
Niwa, Takashi c/o Seiko Instruments Inc., 8, Nakase 1-chome Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba / JP | [2001/44] | Vertreter | Sturt, Clifford Mark, et al Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [2001/44] | Sturt, Clifford Mark, et al Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01303370.9 | 10.04.2001 | [2001/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20000119753 | 20.04.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000119753 | [2001/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1150286 | Datum: | 31.10.2001 | Sprache: | EN | [2001/44] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1150286 | Datum: | 18.09.2002 | [2002/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1150286 | Datum: | 09.08.2006 | Sprache: | EN | [2006/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.08.2002 | Klassifikation | IPC: | G11B7/12 | [2001/44] | CPC: |
G11B7/22 (EP,US);
B82Y10/00 (US);
G11B7/0901 (EP,US);
G11B7/0908 (EP,US);
G11B7/0909 (EP,US);
G11B7/0916 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2003/23] |
Frühere [2001/44] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Optischer Nahfeldkopf | [2001/44] | Englisch: | Near-field optical head | [2001/44] | Französisch: | Tête optique à champ proche | [2001/44] | Prüfungsverfahren | 04.03.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/18] | 19.09.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.01.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.06.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.10.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.06.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.10.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.03.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.06.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.06.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.05.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.04.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [E]US6304527 (ITO KENCHI [JP], et al) [E] 1-18 * from patent family of JP11265520A below; column 1, line 8 - line 11 * * column 10, line 28 - column 11, line 16 * * column 5, line 49 - column 6, line 19; figures 2-8 * * column 7, line 25 - line 34 * * column 4, line 54 - line 56 *; | [XAY]JPH11265520 ; | [Y]EP0259148 (CANON KK [JP], et al) [Y] 5,6 * column 1, line 22 - line 42 *; | [Y]US4682315 (UEJIMA ATSUSHI [JP]) [Y] 7,8 * column 1, line 38 - line 46 *; | [Y]US5557597 (LEE CHUL-WOO [KR], et al) [Y] 9,10 * column 1, line 35 - line 55 *; | [Y]US5365535 (YAMAGUCHI EIJI [JP], et al) [Y] 11,12 * column 21, line 24 - column 22, line 23 *; | [Y]EP0426053 (NIPPON CONLUX CO LTD [JP]) [Y] 13,14 * column 4, line 57 - column 6, line 15 *; | [Y]US5859819 (MIYABE KYOKO [JP], et al) [Y] 15,16 * column 3, line 48 - column 4, line 22 * | [XAY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19991222), vol. 1999, no. 14, & JP11265520 A 19990928 (HITACHI LTD) [X] 1-4,18 * abstract * [A] 17 [Y] 5-16 |