EP1164533 - Leser für unterschiedliche Seitenbänder in einem elektronisches Identifizierungssystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.07.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.09.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 14.10.2009 [2009/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BTG International Limited 10 Fleet Place Limeburner Lane London EC4M 7SB / GB | [2006/40] |
Frühere [2006/38] | Für alle benannten Staaten Supersensor (Proprietary) Limited Kernick House, Waterfall Park, Bekker Road Midrand 1685 Gauteng / ZA | ||
Frühere [2001/51] | Für alle benannten Staaten Supersensor (Proprietary) Limited Kernick House, Waterfall Park, Bekker Road Midrand 1685, Gauteng / ZA | Erfinder | 01 /
Turner, Christopher Gordon Gervase 53 Brill Road, Oakley, Aylesbury Bucks. HP18 9QN / GB | [2003/18] |
Frühere [2001/51] | 01 /
Turner, Christopher Gordon Gervase Remainder of 246 Hofmeyer Road, Agricultural Hld. President Park, Halfway House 2068 / ZA | Vertreter | Lloyd, Patrick Alexander Desmond, et al Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Frühere [2001/51] | Lloyd, Patrick Alexander Desmond, et al Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01304980.4 | 07.06.2001 | [2001/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | ZA20000002938 | 12.06.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: ZA 200002938 | [2001/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1164533 | Datum: | 19.12.2001 | Sprache: | EN | [2001/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1164533 | Datum: | 20.09.2006 | Sprache: | EN | [2006/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.10.2001 | Klassifikation | IPC: | G06K7/00 | [2001/51] | CPC: |
G06K7/10069 (EP,US);
G06K7/0008 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2001/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Leser für unterschiedliche Seitenbänder in einem elektronisches Identifizierungssystem | [2001/51] | Englisch: | Sideband diversity reader for electronic identification system | [2001/51] | Französisch: | Lecteur pour des bandes différentes latérales d'un système d'identification électronique | [2001/51] | Prüfungsverfahren | 19.06.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/34] | 05.05.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.11.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.12.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.09.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.04.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.10.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 09.12.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.12.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP06019456.0 / EP1758046 | EP06076743.1 Anmeldung gilt als zurückgenommen : 20.10.2006 | Einspruch (Einsprüche) | 21.06.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/35] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 12.12.2005 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 09.12.2005 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 22.12.2005 | Entscheidung abgesandt | 24.09.2004 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 24.09.2004 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 07.10.2004 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2003 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   29.12.2003 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 20.09.2006 | BE | 20.09.2006 | CH | 20.09.2006 | CY | 20.09.2006 | FI | 20.09.2006 | FR | 20.09.2006 | IT | 20.09.2006 | LI | 20.09.2006 | NL | 20.09.2006 | TR | 20.09.2006 | DK | 20.12.2006 | SE | 20.12.2006 | DE | 21.12.2006 | GR | 21.12.2006 | ES | 31.12.2006 | PT | 12.03.2007 | GB | 07.06.2007 | IE | 07.06.2007 | LU | 07.06.2007 | [2009/42] |
Frühere [2009/37] | AT | 20.09.2006 | |
BE | 20.09.2006 | ||
CH | 20.09.2006 | ||
CY | 20.09.2006 | ||
FI | 20.09.2006 | ||
FR | 20.09.2006 | ||
IT | 20.09.2006 | ||
LI | 20.09.2006 | ||
NL | 20.09.2006 | ||
DK | 20.12.2006 | ||
SE | 20.12.2006 | ||
DE | 21.12.2006 | ||
GR | 21.12.2006 | ||
ES | 31.12.2006 | ||
PT | 12.03.2007 | ||
GB | 07.06.2007 | ||
IE | 07.06.2007 | ||
LU | 07.06.2007 | ||
Frühere [2008/52] | AT | 20.09.2006 | |
BE | 20.09.2006 | ||
CH | 20.09.2006 | ||
FI | 20.09.2006 | ||
FR | 20.09.2006 | ||
IT | 20.09.2006 | ||
LI | 20.09.2006 | ||
NL | 20.09.2006 | ||
DK | 20.12.2006 | ||
SE | 20.12.2006 | ||
DE | 21.12.2006 | ||
GR | 21.12.2006 | ||
ES | 31.12.2006 | ||
PT | 12.03.2007 | ||
GB | 07.06.2007 | ||
IE | 07.06.2007 | ||
Frühere [2008/25] | AT | 20.09.2006 | |
BE | 20.09.2006 | ||
CH | 20.09.2006 | ||
FI | 20.09.2006 | ||
IT | 20.09.2006 | ||
LI | 20.09.2006 | ||
NL | 20.09.2006 | ||
DK | 20.12.2006 | ||
SE | 20.12.2006 | ||
DE | 21.12.2006 | ||
GR | 21.12.2006 | ||
ES | 31.12.2006 | ||
PT | 12.03.2007 | ||
FR | 18.05.2007 | ||
GB | 07.06.2007 | ||
IE | 07.06.2007 | ||
Frühere [2008/23] | AT | 20.09.2006 | |
BE | 20.09.2006 | ||
CH | 20.09.2006 | ||
FI | 20.09.2006 | ||
IT | 20.09.2006 | ||
LI | 20.09.2006 | ||
NL | 20.09.2006 | ||
DK | 20.12.2006 | ||
SE | 20.12.2006 | ||
DE | 21.12.2006 | ||
GR | 21.12.2006 | ||
ES | 31.12.2006 | ||
PT | 12.03.2007 | ||
FR | 18.05.2007 | ||
IE | 07.06.2007 | ||
Frühere [2008/19] | AT | 20.09.2006 | |
BE | 20.09.2006 | ||
CH | 20.09.2006 | ||
FI | 20.09.2006 | ||
IT | 20.09.2006 | ||
LI | 20.09.2006 | ||
NL | 20.09.2006 | ||
DK | 20.12.2006 | ||
SE | 20.12.2006 | ||
DE | 21.12.2006 | ||
GR | 21.12.2006 | ||
ES | 31.12.2006 | ||
PT | 12.03.2007 | ||
Frühere [2007/37] | AT | 20.09.2006 | |
BE | 20.09.2006 | ||
CH | 20.09.2006 | ||
FI | 20.09.2006 | ||
IT | 20.09.2006 | ||
LI | 20.09.2006 | ||
NL | 20.09.2006 | ||
DK | 20.12.2006 | ||
SE | 20.12.2006 | ||
DE | 21.12.2006 | ||
ES | 31.12.2006 | ||
PT | 12.03.2007 | ||
Frühere [2007/35] | AT | 20.09.2006 | |
BE | 20.09.2006 | ||
CH | 20.09.2006 | ||
FI | 20.09.2006 | ||
IT | 20.09.2006 | ||
LI | 20.09.2006 | ||
NL | 20.09.2006 | ||
SE | 20.12.2006 | ||
ES | 31.12.2006 | ||
PT | 12.03.2007 | ||
Frühere [2007/28] | AT | 20.09.2006 | |
BE | 20.09.2006 | ||
CH | 20.09.2006 | ||
FI | 20.09.2006 | ||
LI | 20.09.2006 | ||
NL | 20.09.2006 | ||
SE | 20.12.2006 | ||
ES | 31.12.2006 | ||
PT | 12.03.2007 | ||
Frühere [2007/26] | CH | 20.09.2006 | |
FI | 20.09.2006 | ||
LI | 20.09.2006 | ||
NL | 20.09.2006 | ||
SE | 20.12.2006 | ||
ES | 31.12.2006 | ||
PT | 12.03.2007 | ||
Frühere [2007/21] | CH | 20.09.2006 | |
FI | 20.09.2006 | ||
LI | 20.09.2006 | ||
NL | 20.09.2006 | ||
SE | 20.12.2006 | ||
ES | 31.12.2006 | ||
Frühere [2007/19] | CH | 20.09.2006 | |
FI | 20.09.2006 | ||
LI | 20.09.2006 | ||
NL | 20.09.2006 | ||
SE | 20.12.2006 | ||
Frühere [2007/09] | CH | 20.09.2006 | |
FI | 20.09.2006 | ||
LI | 20.09.2006 | ||
SE | 20.12.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0410663 (BOSE CORP [US]) [A] 1,2,20* abstract *; | [X]EP0576100 (NEDAP NV [NL]) [X] 1 * column 7, line 37 - line 48; figure 1 *; | [X]EP0845751 (TEXAS INSTRUMENTS DEUTSCHLAND [DE]) [X] 1-11,20 * column 10, line 20 - line 57; figures 1,2 *; | [X]DE19847135 (TEXAS INSTRUMENTS DEUTSCHLAND [DE]) [X] 1,2,20 * figure 4; claim 2 * |