EP1179398 - Schneidevorrichtung für Kunststoffband [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2002/07] | Schneidvorrichtung für Kunststoffband | ||
[2002/08] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.06.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, FR | veröffentlicht am 07.01.2009 [2009/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Illinois Tool Works Inc. 3600 West Lake Avenue Glenview, IL 60026 / US | [N/P] |
Frühere [2005/34] | Für alle benannten Staaten ILLINOIS TOOL WORKS INC. 3600 West Lake Avenue Glenview, Cook County Illinois 60025 / US | ||
Frühere [2002/07] | Für alle benannten Staaten ILLINOIS TOOL WORKS INC. 3600 West Lake Avenue Glenview, Cook County, Illinois 60025 / US | Erfinder | 01 /
Mothena, Mark 6 Aberdeen Road Hawthorn Woods, Illinois 60047 / US | 02 /
Figiel, Janusz 21286 W. Lakeview Parkway Mundelein, Illinois 60060 / US | [2002/07] | Vertreter | Finnie, Peter John, et al Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [2005/45] | Finnie, Peter John, et al Gill Jennings & Every, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | ||
Frühere [2002/07] | Rackham, Stephen Neil GILL JENNINGS & EVERY, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01305518.1 | 26.06.2001 | [2002/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000613316 | 11.07.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 613316 | [2002/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1179398 | Datum: | 13.02.2002 | Sprache: | EN | [2002/07] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1179398 | Datum: | 23.10.2002 | [2002/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1179398 | Datum: | 24.08.2005 | Sprache: | EN | [2005/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.09.2002 | Klassifikation | IPC: | B26B27/00, B65B69/00 | [2002/43] | CPC: |
B26B27/00 (EP,KR,US);
Y10S83/909 (EP,US);
Y10T83/662 (EP,US);
Y10T83/9493 (EP,US)
|
Frühere IPC [2002/07] | B26B3/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schneidevorrichtung für Kunststoffband | [2002/08] | Englisch: | Cutter for plastic strap | [2002/07] | Französisch: | Dispositif de coupe pour ruban en matière plastique | [2002/07] |
Frühere [2002/07] | Schneidvorrichtung für Kunststoffband | Prüfungsverfahren | 09.04.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/23] | 21.08.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.12.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.04.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.06.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.02.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.05.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.05.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.05.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 24.08.2005 | BE | 24.08.2005 | CH | 24.08.2005 | CY | 24.08.2005 | FI | 24.08.2005 | FR | 24.08.2005 | IT | 24.08.2005 | LI | 24.08.2005 | NL | 24.08.2005 | TR | 24.08.2005 | DK | 24.11.2005 | GR | 24.11.2005 | SE | 24.11.2005 | ES | 05.12.2005 | PT | 24.01.2006 | [2009/01] |
Frühere [2008/37] | AT | 24.08.2005 | |
BE | 24.08.2005 | ||
CH | 24.08.2005 | ||
FI | 24.08.2005 | ||
IT | 24.08.2005 | ||
LI | 24.08.2005 | ||
NL | 24.08.2005 | ||
TR | 24.08.2005 | ||
DK | 24.11.2005 | ||
GR | 24.11.2005 | ||
SE | 24.11.2005 | ||
ES | 05.12.2005 | ||
PT | 24.01.2006 | ||
Frühere [2007/36] | AT | 24.08.2005 | |
BE | 24.08.2005 | ||
CH | 24.08.2005 | ||
FI | 24.08.2005 | ||
IT | 24.08.2005 | ||
LI | 24.08.2005 | ||
NL | 24.08.2005 | ||
DK | 24.11.2005 | ||
GR | 24.11.2005 | ||
SE | 24.11.2005 | ||
ES | 05.12.2005 | ||
PT | 24.01.2006 | ||
Frühere [2006/26] | AT | 24.08.2005 | |
BE | 24.08.2005 | ||
CH | 24.08.2005 | ||
FI | 24.08.2005 | ||
LI | 24.08.2005 | ||
NL | 24.08.2005 | ||
DK | 24.11.2005 | ||
GR | 24.11.2005 | ||
SE | 24.11.2005 | ||
ES | 05.12.2005 | ||
PT | 24.01.2006 | ||
Frühere [2006/25] | AT | 24.08.2005 | |
BE | 24.08.2005 | ||
CH | 24.08.2005 | ||
FI | 24.08.2005 | ||
LI | 24.08.2005 | ||
NL | 24.08.2005 | ||
GR | 24.11.2005 | ||
SE | 24.11.2005 | ||
ES | 05.12.2005 | ||
PT | 24.01.2006 | ||
Frühere [2006/14] | AT | 24.08.2005 | |
CH | 24.08.2005 | ||
FI | 24.08.2005 | ||
LI | 24.08.2005 | ||
NL | 24.08.2005 | ||
GR | 24.11.2005 | ||
SE | 24.11.2005 | ||
ES | 05.12.2005 | ||
Frühere [2006/13] | AT | 24.08.2005 | |
FI | 24.08.2005 | ||
SE | 24.11.2005 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR2581915 (RUYTER JACKIE DE [FR]) [X] 1 * page 2, line 16 - page 4, line 13; figures 1-3 *; | [A]US4644646 (LADIN ELI M [US]) [A] * the whole document *; | [X]US4831734 (DE RUYTER JACKIE A [FR], et al) [X] 1,2 * column 2, line 5 - line 61; figures 1-5 * |