EP1175065 - Verfahren und System zur Verbesserung der Netzwerkleistung mittels Verbesserung von Proxyarchitektur mit redundantem Gateway [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.06.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.11.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 16.12.2009 [2009/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hughes Electronics Corporation 200 N. Sepulveda Boulevard El Segundo California 90245 / US | [N/P] |
Frühere [2002/04] | Für alle benannten Staaten Hughes Electronics Corporation 200 N. Sepulveda Boulevard El Segundo, California 90245 / US | Erfinder | 01 /
Border, John 19605 Selby Avenue Poolesville, Maryland 20837 / US | 02 /
Butehorn, Matthew 1230 Leafy Hollow Circle Mt. Airy, Maryland 21771 / US | 03 /
Burrell, Ken 3 Monument Court Rockville, Maryland 20850 / US | [2002/04] | Vertreter | Jackson, Richard Eric, et al Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Frühere [2009/51] | Jackson, Richard Eric, et al Carpmaels & Ransford 43-45 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | ||
Frühere [2002/04] | Jackson, Richard Eric, et al Carpmaels & Ransford, 43 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01306269.0 | 20.07.2001 | [2002/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000220026P | 21.07.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 220026 P | US20000225630P | 15.08.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 225630 P | [2002/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1175065 | Datum: | 23.01.2002 | Sprache: | EN | [2002/04] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1175065 | Datum: | 13.08.2003 | [2003/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1175065 | Datum: | 17.08.2005 | Sprache: | EN | [2005/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.07.2003 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06 | [2002/04] | CPC: |
H04L41/5022 (EP,US);
H04B7/18582 (EP,US);
H04B7/18584 (EP,US);
H04L12/2854 (EP,US);
H04L12/4604 (EP,US);
H04L12/66 (EP,US);
H04L41/046 (EP,US);
H04L41/083 (EP,US);
H04L41/0896 (US);
H04L43/00 (EP,US);
H04L43/0811 (EP,US);
H04L45/00 (US);
H04L45/22 (EP,US);
H04L45/24 (EP,US);
H04L45/28 (EP,US);
H04L45/30 (EP,US);
H04L45/306 (EP,US);
H04L45/308 (EP,US);
H04L47/10 (US);
H04L47/193 (EP,US);
H04L47/2408 (EP,US);
H04L47/2433 (EP,US);
H04L47/2491 (EP,US);
H04L47/40 (EP,US);
H04L47/50 (EP,US);
H04L49/90 (EP,US);
H04L49/901 (EP,US);
H04L49/9042 (EP,US);
H04L49/9094 (EP,US);
H04L63/1466 (EP,US);
H04L67/2871 (EP,US);
H04L67/563 (EP,US);
H04L67/566 (EP,US);
H04L67/61 (EP,US);
H04L67/63 (EP,US);
H04L69/16 (EP,US);
H04L69/161 (EP,US);
H04L69/163 (EP,US);
H04L69/165 (EP,US);
H04L69/22 (EP,US);
H04L9/40 (US);
H04W28/10 (EP);
H04W8/04 (US);
H04L41/06 (EP,US);
H04L41/0873 (EP,US);
H04L63/0281 (EP,US);
H04L63/0428 (EP,US);
H04L67/59 (EP,US);
H04L69/14 (EP,US);
H04L69/18 (EP,US);
H04L69/329 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2004/19] |
Frühere [2002/04] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und System zur Verbesserung der Netzwerkleistung mittels Verbesserung von Proxyarchitektur mit redundantem Gateway | [2002/04] | Englisch: | Method and system for improving network performance enhancing proxy architecture with gateway redundancy | [2002/04] | Französisch: | Procédé et système d'amélioration des performances d'un réseau par une architecture de proxy ameliorée avec passerelle redondante | [2002/04] | Prüfungsverfahren | 13.02.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/16] | 14.02.2004 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 11.03.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.06.2004 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) FI, SE | 26.10.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 16.12.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.02.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.05.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.05.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.05.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/30] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 16.12.2004 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 16.12.2004 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 04.01.2005 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 19.03.2004 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 19.03.2004 | SE   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 17.08.2005 | [2007/36] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0526240 (NEC CORP [JP]) [A] 1-35* the whole document *; | [A]EP0871316 (AT & T WIRELESS SERVICES INC [US]) [A] 1-35 * abstract * * page 2, line 41 - page 3, line 9 * * figure 2 *; | [A]US5949753 (ALEXANDER JR CEDELL ADAM [US], et al) [A] 1-35 * column A * * column 1, line 52 - column 2, line 18 * * figures 3,4 *; | [X]US6070073 (MAVEDDAT PAYAM [US], et al) [X] 1,3-15,17-22,24-29,31-35 * column 5, line 31 - line 46 * * column 6, line 5 - line 16 * * column 8, line 66 - column 9, line 10 * * figures 1,5,8 * |