EP1193972 - Projektor [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.11.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.11.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.12.2012 [2012/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Seiko Epson Corporation 4-1, Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku Tokyo 163-0811 / JP | [N/P] |
Frühere [2002/14] | Für alle benannten Staaten SEIKO EPSON CORPORATION 4-1, Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku Tokyo 160-0811 / JP | Erfinder | 01 /
Nakano, Hirohisa c/o Seiko Epson Corporation 3-5, Owa 3-chome Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 / JP | 02 /
Watanabe, Nobuo c/o Seiko Epson Corporation 3-5, Owa 3-chome Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 / JP | 03 /
Yamada, Haruyoshi c/o Seiko Epson Corporation 3-5, Owa 3-chome Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 / JP | [2011/52] |
Frühere [2002/14] | 01 /
Nakano, Hirohisa c/o Seiko Epson Corporation, 3-5, Owa 3-chome Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 / JP | ||
02 /
Watanabe, Nobuo c/o Seiko Epson Corporation, 3-5, Owa 3-chome Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 / JP | |||
03 /
Yamada, Haruyoshi c/o Seiko Epson Corporation, 3-5, Owa 3-chome Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 / JP | Vertreter | Finnie, Peter John Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [2011/52] |
Frühere [2002/14] | Finnie, Peter John Gill Jennings & Every, Broadgate House, 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01308218.5 | 27.09.2001 | [2002/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20000294686 | 27.09.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000294686 | [2002/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1193972 | Datum: | 03.04.2002 | Sprache: | EN | [2002/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1193972 | Datum: | 28.12.2011 | Sprache: | EN | [2011/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.01.2002 | Klassifikation | IPC: | H04N5/74 | [2002/14] | CPC: |
H04N9/3141 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2003/01] |
Frühere [2002/14] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Projektor | [2002/14] | Englisch: | A projector | [2002/14] | Französisch: | Projecteur | [2002/14] | Prüfungsverfahren | 08.02.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/16] | 14.02.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.06.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.03.2009 | Aufforderung, Auskünfte über den Stand der Technik zur Verfügung zu stellen | 04.06.2009 | Erwiderung auf die Aufforderung, Auskünfte über den Stand der Technik zur Verfügung zu stellen | 21.07.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.11.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.11.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 14.02.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 01.10.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.09.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 15.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 11.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 14.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 29.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0829750 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [Y] 1,5 * column W *; | [A]US6111630 (WATANUKI KIYOSHI [JP], et al) [A] 1,5 * column 3, line 11 - line 61 *; | [A]US5669688 (BAAR KENNETH W [US], et al) [A] 1,5 * column 7, line 66 - column 8, line 14 *; | [A]EP0866359 (SEIKO EPSON CORP [JP]) [A] 1,5 * page 6, line 16 - page 7, line 18 * * page 11, line 46 - page 13, line 55 *; | [A]EP0773691 (HITACHI LTD [JP]) [A] 1,5 * column W *; | [PY]EP1102117 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [PY] 1,5 * column 3, line 28 - column 4, line 4 * * column 8, line 17 - line 45 * * column 9, line 37 - column 11, line 31 * |