EP1215617 - Méthode fournissant une interface utilisateur [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.07.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.07.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.08.2008 [2008/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Xerox Corporation Xerox Square - 20 A, 100 Clinton Avenue South Rochester New York 14644 / US | [N/P] |
Frühere [2002/25] | Für alle benannten Staaten Xerox Corporation Patent Department, Xerox Square - 20 A, 100 Clinton Avenue South Rochester, New York 14644 / US | Erfinder | 01 /
Hecht, David L. 2001 Barbara Drive Palo Alto, California 94303 / US | 02 /
Petrie, Glen W. 26150 Pierce Road Los Gatos, alifornia 95030 / US | 03 /
Flores, Noah L. 2380 Rodeo Gulch Road (PO Box 5219) Soquel (Santa Cruz), California 95073 / US | 04 /
Gorbet, Matthew G. 3975 18th Street San Francisco, CA 94114 / US | [2002/25] | Vertreter | Skone James, Robert Edmund Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [2002/25] | Skone James, Robert Edmund GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01310477.3 | 14.12.2001 | [2002/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000737869 | 18.12.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 737869 | [2002/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1215617 | Datum: | 19.06.2002 | Sprache: | EN | [2002/25] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1215617 | Datum: | 27.11.2002 | [2002/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.10.2002 | Klassifikation | IPC: | G06K7/14, G06K19/06, G06F3/00 | [2002/48] | CPC: |
G06K7/143 (EP,US);
G06F3/002 (EP,US);
G06K19/06037 (EP,US);
G06K7/14 (EP,US)
|
Frühere IPC [2002/25] | G06K7/14 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2003/33] |
Frühere [2002/25] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Méthode fournissant une interface utilisateur | [2002/25] | Englisch: | Method of providing user interface | [2002/25] | Französisch: | Verfahren zur Erzeugung einer Benutzerschnittstelle | [2002/25] | Prüfungsverfahren | 27.05.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/31] | 25.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.03.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/35] | 10.04.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2008/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2007 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5883627 (PLEYER SVEN [US]) [A] 1,7* column 4, line 45 - column 5, line 3 *; | [DA]US6000621 (HECHT DAVID L [US], et al) [DA] 1,7 * abstract * | Prüfung | EP1016953 |