EP1174367 - Palette [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.11.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.09.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 14.10.2009 [2009/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten UPM-Kymmene Oyj Eteläesplanadi 2 00130 Helsinki / FI | [N/P] |
Frühere [2006/33] | Für alle benannten Staaten UPM-Kymmene OYJ Eteläesplanadi 2 00130 Helsinki / FI | ||
Frühere [2002/04] | Für alle benannten Staaten UPM-Kymmene OYJ Eteläesplanadi 2 00170 Helsinki / FI | Erfinder | 01 /
Vilkki, Antti Juokslahdentie 31 42300 Jänsänkoski / FI | [2006/32] |
Frühere [2002/04] | 01 /
Vikki, Antti Juokslahdentie 31 42300 Jänsänkoski / FI | Vertreter | Kaukonen, Juha Veikko Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | [N/P] |
Frühere [2002/04] | Kaukonen, Juha Veikko Kolster Oy Ab, Iso Roobertinkatu 23, P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01660141.1 | 18.07.2001 | [2002/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2000135411 | 20.07.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10035411 | [2002/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1174367 | Datum: | 23.01.2002 | Sprache: | EN | [2002/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1174367 | Datum: | 03.01.2007 | Sprache: | EN | [2007/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.11.2001 | Klassifikation | IPC: | B65D88/12 | [2002/04] | CPC: |
B65D88/129 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Palette | [2002/04] | Englisch: | Pallet | [2002/04] | Französisch: | Palette | [2002/04] | Prüfungsverfahren | 21.06.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/35] | 06.10.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.03.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.04.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.06.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.07.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.11.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.11.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.10.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 03.01.2007 | BE | 03.01.2007 | CH | 03.01.2007 | CY | 03.01.2007 | DK | 03.01.2007 | FI | 03.01.2007 | IT | 03.01.2007 | LI | 03.01.2007 | NL | 03.01.2007 | TR | 03.01.2007 | SE | 03.04.2007 | GR | 04.04.2007 | ES | 14.04.2007 | PT | 04.06.2007 | IE | 18.07.2007 | LU | 18.07.2007 | MC | 31.07.2007 | [2009/42] |
Frühere [2009/37] | AT | 03.01.2007 | |
BE | 03.01.2007 | ||
CH | 03.01.2007 | ||
CY | 03.01.2007 | ||
DK | 03.01.2007 | ||
FI | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
LI | 03.01.2007 | ||
NL | 03.01.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
PT | 04.06.2007 | ||
IE | 18.07.2007 | ||
LU | 18.07.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
Frühere [2009/33] | AT | 03.01.2007 | |
BE | 03.01.2007 | ||
CH | 03.01.2007 | ||
CY | 03.01.2007 | ||
DK | 03.01.2007 | ||
FI | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
LI | 03.01.2007 | ||
NL | 03.01.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
PT | 04.06.2007 | ||
IE | 18.07.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
Frühere [2008/45] | AT | 03.01.2007 | |
BE | 03.01.2007 | ||
CH | 03.01.2007 | ||
DK | 03.01.2007 | ||
FI | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
LI | 03.01.2007 | ||
NL | 03.01.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
PT | 04.06.2007 | ||
IE | 18.07.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
Frühere [2008/22] | AT | 03.01.2007 | |
BE | 03.01.2007 | ||
CH | 03.01.2007 | ||
DK | 03.01.2007 | ||
FI | 03.01.2007 | ||
IT | 03.01.2007 | ||
LI | 03.01.2007 | ||
NL | 03.01.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
PT | 04.06.2007 | ||
MC | 31.07.2007 | ||
Frühere [2008/19] | AT | 03.01.2007 | |
BE | 03.01.2007 | ||
CH | 03.01.2007 | ||
DK | 03.01.2007 | ||
FI | 03.01.2007 | ||
LI | 03.01.2007 | ||
NL | 03.01.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
GR | 04.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
PT | 04.06.2007 | ||
Frühere [2008/01] | AT | 03.01.2007 | |
BE | 03.01.2007 | ||
CH | 03.01.2007 | ||
DK | 03.01.2007 | ||
FI | 03.01.2007 | ||
LI | 03.01.2007 | ||
NL | 03.01.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
PT | 04.06.2007 | ||
Frühere [2007/46] | AT | 03.01.2007 | |
CH | 03.01.2007 | ||
DK | 03.01.2007 | ||
FI | 03.01.2007 | ||
LI | 03.01.2007 | ||
NL | 03.01.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
PT | 04.06.2007 | ||
Frühere [2007/39] | CH | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
LI | 03.01.2007 | ||
NL | 03.01.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
ES | 14.04.2007 | ||
PT | 04.06.2007 | ||
Frühere [2007/38] | CH | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
LI | 03.01.2007 | ||
SE | 03.04.2007 | ||
PT | 04.06.2007 | ||
Frühere [2007/37] | CH | 03.01.2007 | |
FI | 03.01.2007 | ||
LI | 03.01.2007 | ||
PT | 04.06.2007 | ||
Frühere [2007/36] | FI | 03.01.2007 | |
PT | 04.06.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR2259779 (SALEN INTERDEVELOP AB [SE]) [X] 1 * page 5, line 35 - page 6, line 5; figure 3 *; | [A]US4015715 (KELF MICHAEL A) [A] 1,6,14,15,19,20* column W *; | [A]US4416385 (CLARE KENNETH D [GB], et al) [A] 1-3,19,20 * column A; figure - *; | [A]US5183375 (FENTON GARY L [US], et al) [A] 1-4,19,20 * column W * |