EP1146008 - Pferdegebiss mit einem Gebissstück und mit Seitenteilen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.01.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.01.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.03.2004 [2004/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Herm. Sprenger GmbH & Co. KG Alexanderstrasse 10-21 58644 Iserlohn / DE | [N/P] |
Frühere [2001/42] | Für alle benannten Staaten HERM. SPRENGER GmbH & Co. KG Alexanderstrasse 10-21 D-58644 Iserlohn / DE | Erfinder | 01 /
Claus, Ralf Rott 35 42283 Wuppertal / DE | [2001/42] | Vertreter | Bauer, Wulf Patentanwälte Bauer Vorberg Kayser Partnerschaft mbB Goltsteinstrasse 87 50968 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2001/42] | Bauer, Wulf, Dr. Bayenthalgürtel 15 50968 Köln (Marienburg) / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01710003.3 | 18.01.2001 | [2001/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20001001841 | 13.04.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10001841 | [2001/42] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1146008 | Datum: | 17.10.2001 | Sprache: | DE | [2001/42] | Klassifikation | IPC: | B68B1/06 | [2001/42] | CPC: |
B68B1/06 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2001/42] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Pferdegebiss mit einem Gebissstück und mit Seitenteilen | [2001/42] | Englisch: | Horse bit with lateral parts | [2001/42] | Französisch: | Mors pour cheval, avec éléments latéraux | [2001/42] | Prüfungsverfahren | 14.12.2001 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: Priorität | 05.03.2002 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Priorität 01 | 01.08.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/12] | 16.09.2003 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/12] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2003 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | vom Anmelder | DE4326550 |