EP1221295 - Vorrichtung zur wahlweisen Stömungsverbindung von Absaugleitungen spanabhebender Werkzeugmaschinen mit einem Sauggebläse [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.01.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.01.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.02.2009 [2009/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Obendorf, Werner, Dr. Preglstrasse 18 4020 Linz / AT | [2002/28] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2002/28] | Vertreter | Hübscher, Helmut, et al Patentanwaltskanzlei Hübscher Postfach 411 4010 Linz / AT | [N/P] |
Frühere [2002/28] | Hübscher, Helmut, Dipl.-Ing., et al Spittelwiese 7 4020 Linz / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01890003.5 | 05.01.2001 | [2002/28] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1221295 | Datum: | 10.07.2002 | Sprache: | DE | [2002/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.06.2001 | Klassifikation | IPC: | A47L5/38, B08B15/00, B23Q11/00 | [2002/28] | CPC: |
B08B15/002 (EP);
B23Q11/0046 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/14] |
Frühere [2002/28] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zur wahlweisen Stömungsverbindung von Absaugleitungen spanabhebender Werkzeugmaschinen mit einem Sauggebläse | [2002/28] | Englisch: | Device for the selective connection of suction hoses of chip forming machine tools with a suction unit | [2002/28] | Französisch: | Dispositif pour la connexion sélective des tuyaux d'aspiration des machines d'usinage par enlèvement de copeaux avec un aspirateur | [2002/28] | Prüfungsverfahren | 02.01.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/10] | 18.04.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.08.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/09] | 08.10.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2009/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5606767 (CRLENJAK JACK [US], et al) [A] 1 * column 3, line 11 - line 19 * * column 4, line 16 - column 6, line 3 * * figures 3,4 *; | [A]DE3614117 (KOKSOPROJEKT [PL]) [A] 1 * page 3, line 18 - page 4, line 10; figure - *; | [A]US4468017 (PAVONE ROBERT J [US]) [A] 1 * column 3, line 50 - column 4, line 32; figures 6-8 *; | [A]GB287432 (HUMPREYS & GLASGOW LTD, et al) [A] 1 * page 1, line 31 - line 66; figure - *; | [DA]DE8905017U (HEIMER GMBH & CO LUFTTECHNIK KG) [DA] 1 * page 5, line 1 - page 6, line 15 * * figure . *; | [A]JPS60101370 ; | [A]US2341531 (RODERICK DAND WILLIAM) [A] 1 * page 1, column L, line 46 - column R, line 50 * * figure - * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19851005), vol. 009, no. 249, Database accession no. (M - 419), & JP60101370 A 19850605 (SANWA KASEI KOGYO KK) [A] 1 * abstract * |