blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP1188726

EP1188726 - Zuschlagstoff, insbesondere für Beton, sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung zurückgenommen
Status aktualisiert am  12.12.2003
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip12.12.2003Zurücknahme der Anmeldungveröffentlicht am 28.01.2004  [2004/05]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Partlic, Georg, Dipl.-Ing.
Auweg 6
8652 Kindberg / AT
Für alle benannten Staaten
Trenkwalder, Anton
Rainhofsiedlung 39
8670 Krieglach / AT
[2002/12]
Erfinder01 / siehe Anmelder
...
 [2002/12]
VertreterDungler, Karin, et al
Patentanwälte Dipl.-Ing. Manfred Beer und Dipl.-Ing. Reinhard Hehenberger Postfach 264
1071 Wien / AT
[N/P]
Frühere [2002/12]Dungler, Karin, et al
c/o Patentanwälte Dipl.-Ing. Manfred Beer und Dipl.-Ing. Reinhard Hehenberger Lindengasse 8
1070 Wien / AT
Anmeldenummer, Anmeldetag01890268.418.09.2001
[2002/12]
Prioritätsnummer, PrioritätstagAT2000000158818.09.2000         Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 15882000
[2002/12]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP1188726
Datum:20.03.2002
Sprache:DE
[2002/12]
Art: A3 Recherchenbericht 
Nr.:EP1188726
Datum:08.01.2003
[2003/02]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP26.11.2002
KlassifikationIPC:C04B18/02
[2002/12]
CPC:
C04B18/021 (EP); C04B38/009 (EP); Y02W30/91 (EP)
C-Set:
C04B18/021, C04B14/06, C04B18/027 (EP);
C04B38/009, C04B14/06, C04B28/02, C04B38/02, C04B40/0263 (EP);
C04B38/009, C04B14/06, C04B28/02, C04B38/10, C04B40/0263 (EP)
Benannte VertragsstaatenCH,   DE,   IT,   LI [2003/39]
Frühere [2002/12]AT,  BE,  CH,  CY,  DE,  DK,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  SE,  TR 
ErstreckungsstaatenSI04.07.2003
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Zuschlagstoff, insbesondere für Beton, sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung[2002/12]
Englisch:Aggregate, in particular for concrete, and process of production[2002/12]
Französisch:Agrégat, notamment pour béton, et procédé de fabrication[2002/12]
Prüfungsverfahren04.07.2003Prüfungsantrag gestellt  [2003/36]
27.08.2003Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
31.10.2003Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CY, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, TR
06.12.2003Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen  [2004/05]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
21.07.2003Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973
18.08.2003AT   M01   Noch nicht entrichtet
18.08.2003BE   M01   Noch nicht entrichtet
18.08.2003CY   M01   Noch nicht entrichtet
18.08.2003DK   M01   Noch nicht entrichtet
18.08.2003ES   M01   Noch nicht entrichtet
18.08.2003FI   M01   Noch nicht entrichtet
18.08.2003FR   M01   Noch nicht entrichtet
18.08.2003GB   M01   Noch nicht entrichtet
18.08.2003GR   M01   Noch nicht entrichtet
18.08.2003IE   M01   Noch nicht entrichtet
18.08.2003LU   M01   Noch nicht entrichtet
18.08.2003MC   M01   Noch nicht entrichtet
18.08.2003NL   M01   Noch nicht entrichtet
18.08.2003PT   M01   Noch nicht entrichtet
18.08.2003SE   M01   Noch nicht entrichtet
18.08.2003TR   M01   Noch nicht entrichtet
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[X]GB593309  (CECIL WHEATLEY STANCLIFFE);
 [X]DE855377  (CZERNILOFSKY FRANZ ING);
 [X]DE1296072  (WIENEN & THIEL GMBH);
 [X]DE2547908  (PERLMOOSER ZEMENTWERKE AG);
 [A]US4351670  (GRICE HAROLD E);
 [X]EP0069095  (THERMOBASE S N C [FR]);
 [X]EP0299482  (STEAG ENTSORGUNGS GMBH [DE]);
 [A]DE3816715  (HEHL ALOIS [DE]);
 [X]DE4340786  (MARIOTTI NORBERTO [DE]);
 [X]DE29823066U  (WUERZ SIEGFRIED [DE])
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.