EP1261431 - VORRICHTUNG ZUR ZERKLEINERUNG VON KÖRNIGEM MATERIAL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2002/49] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ZERKLEINERUNG VON KÖRNIGEM MATERIAL | ||
[2008/09] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.04.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.09.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, TR | veröffentlicht am 02.11.2011 [2011/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten F.L. Smidth & Co. A/S 77 Vigerslev Allé DK-2500 Valby Copenhagen / DK | [2008/23] |
Frühere [2002/49] | Für alle benannten Staaten F.L. Smidth & Co. A/S 77 Vigerslev Allé DK-2500 Valby, Copenhagen / DK | Erfinder | 01 /
TOUBORG, Jörn Engholmsparken 8 DK-4000 Roskilde / DK | [2002/49] | Vertreter | Johansson, Lars-Erik, et al Hynell Intellectual Property AB Hammarbybacken 27 120 30 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2005/45] | Johansson, Lars-Erik, et al Hynell Patenttjänst AB Patron Carls väg 2 683 40 Hagfors / Uddeholm / SE | ||
Frühere [2002/51] | Johansson, Lars E., et al Hynell Patenttjänst AB Patron Carls Väg 2 683 40 Hagfors/Uddeholm / SE | ||
Frühere [2002/49] | Hynell, Magnus Hynell Patenttjänst AB, Patron Carls väg 2 683 40 Hagfors/Uddeholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01900219.5 | 19.01.2001 | [2002/49] | WO2001IB00057 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DK20000000147 | 28.01.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DK 200000147 | [2002/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0154818 | Datum: | 02.08.2001 | Sprache: | EN | [2001/31] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1261431 | Datum: | 04.12.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.08.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1261431 | Datum: | 04.06.2008 | Sprache: | EN | [2008/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 02.08.2001 | Klassifikation | IPC: | B02C4/02, B02C4/28 | [2002/49] | CPC: |
B02C4/286 (EP,KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/49] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR ZERKLEINERUNG VON KÖRNIGEM MATERIAL | [2008/09] | Englisch: | APPARATUS FOR GRINDING OF PARTICULATE MATERIAL | [2008/09] | Französisch: | APPAREIL DE BROYAGE D'UNE SUBSTANCE PARTICULAIRE | [2008/09] |
Frühere [2002/49] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ZERKLEINERUNG VON KÖRNIGEM MATERIAL | ||
Frühere [2002/49] | METHOD AND APPARATUS FOR GRINDING OF PARTICULATE MATERIAL | ||
Frühere [2002/49] | PROCEDE ET APPAREIL DE BROYAGE D'UNE SUBSTANCE PARTICULAIRE | Eintritt in die regionale Phase | 31.05.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.05.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.05.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.06.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 31.05.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/49] | 15.01.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.04.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.04.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.03.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.01.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 09.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 04.06.2008 | BE | 04.06.2008 | CY | 04.06.2008 | FI | 04.06.2008 | NL | 04.06.2008 | TR | 04.06.2008 | SE | 04.09.2008 | IE | 19.01.2009 | LU | 19.01.2009 | CH | 31.01.2009 | LI | 31.01.2009 | MC | 31.01.2009 | [2011/43] |
Frühere [2011/21] | AT | 04.06.2008 | |
BE | 04.06.2008 | ||
FI | 04.06.2008 | ||
NL | 04.06.2008 | ||
SE | 04.09.2008 | ||
IE | 19.01.2009 | ||
LU | 19.01.2009 | ||
CH | 31.01.2009 | ||
LI | 31.01.2009 | ||
MC | 31.01.2009 | ||
Frühere [2010/07] | AT | 04.06.2008 | |
BE | 04.06.2008 | ||
FI | 04.06.2008 | ||
NL | 04.06.2008 | ||
SE | 04.09.2008 | ||
IE | 19.01.2009 | ||
CH | 31.01.2009 | ||
LI | 31.01.2009 | ||
MC | 31.01.2009 | ||
Frühere [2009/47] | AT | 04.06.2008 | |
BE | 04.06.2008 | ||
FI | 04.06.2008 | ||
NL | 04.06.2008 | ||
SE | 04.09.2008 | ||
CH | 31.01.2009 | ||
LI | 31.01.2009 | ||
MC | 31.01.2009 | ||
Frühere [2009/37] | AT | 04.06.2008 | |
BE | 04.06.2008 | ||
FI | 04.06.2008 | ||
NL | 04.06.2008 | ||
SE | 04.09.2008 | ||
MC | 31.01.2009 | ||
Frühere [2009/14] | AT | 04.06.2008 | |
BE | 04.06.2008 | ||
FI | 04.06.2008 | ||
NL | 04.06.2008 | ||
SE | 04.09.2008 | ||
Frühere [2009/07] | AT | 04.06.2008 | |
FI | 04.06.2008 | ||
NL | 04.06.2008 | ||
SE | 04.09.2008 | ||
Frühere [2009/01] | AT | 04.06.2008 | |
FI | 04.06.2008 | ||
NL | 04.06.2008 | ||
Frühere [2008/49] | AT | 04.06.2008 | |
FI | 04.06.2008 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]GB963088 (POLSKA AKADEMIA NAUK INST BADA) |