EP1157512 - VERFAHREN ZUR VERARBEITUNG VON EINEM KOMMUNIKATIONSKANAL EMPFANGENEN DATEN BEI ANWENDUNGEN BEGRENZTER ARITHMETISCHER PRÄZISION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 28.10.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.10.2011 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 30.11.2011 [2011/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ninel Technology, LLC 160 Greentree Drive, Suite 101 Dover, DE 19904 / US | [2009/49] |
Frühere [2001/48] | Für alle benannten Staaten Bandspeed, Inc. 7000 West William Cannon Drive, Suite 2220 Austin, TX 78735 / US | Erfinder | 01 /
STORM, Andrew 4/2 Launder Street Hawthorn, VIC 3122 / AU | 02 /
TONISSEN, Shane, Michael 20 Ayr Street Ascot Vale, VIC 3032 / AU | 03 /
SKAFIDAS, Efstratios 10 Kelson Street Coburg, VIC 3057 / AU | [2001/48] | Vertreter | Kazi, Ilya, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Frühere [2010/21] | Kazi, Ilya, et al Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | ||
Frühere [2010/18] | Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | ||
Frühere [2001/48] | Viering, Jentschura & Partner Postfach 22 14 43 80504 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01901702.9 | 02.01.2001 | [2001/48] | WO2001US00169 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990173785P | 30.12.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 173785 P | US19990173778P | 30.12.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 173778 P | [2001/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0150697 | Datum: | 12.07.2001 | Sprache: | EN | [2001/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1157512 | Datum: | 28.11.2001 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.07.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2001/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.07.2001 | Klassifikation | IPC: | H04L27/00, H04L27/26, H04L25/03 | [2001/48] | CPC: |
H04L25/03038 (EP,US);
H04L27/00 (KR);
H04L25/03076 (EP,US);
H04L27/2647 (EP,US);
H04L2025/03414 (EP,US);
H04L2025/03477 (EP,US);
H04L2025/03484 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2001/48] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR VERARBEITUNG VON EINEM KOMMUNIKATIONSKANAL EMPFANGENEN DATEN BEI ANWENDUNGEN BEGRENZTER ARITHMETISCHER PRÄZISION | [2001/48] | Englisch: | APPROACH FOR PROCESSING DATA RECEIVED FROM A COMMUNICATIONS CHANNEL IN FINITE PRECISION ARITHMETIC APPLICATIONS | [2001/48] | Französisch: | PROCEDE DE TRAITEMENT DE DONNEES RECUES DEPUIS UN CANAL DE COMMUNICATION DANS DES APPLICATIONS ARITHMETIQUES A PRECISION FINIE | [2001/48] | Eintritt in die regionale Phase | 27.09.2001 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.09.2001 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.09.2001 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.08.2001 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.09.2001 | Prüfungsantrag gestellt [2001/48] | 16.07.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.10.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.09.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.12.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.10.2011 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2011/48] | 25.10.2011 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 22.11.2011 geplant war | 22.11.2011 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.07.2008 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 09.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 08.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 07.01.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 07.01.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 06.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [ ] - No relevant documents disclosed | Prüfung | US3617948 | DE19843145 |