EP1256152 - FLEXIBLE ABDICHTUNG FÜR KABELDURCHFÜHRUNGSÖFFNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.11.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.11.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.12.2009 [2009/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fibox Oy Ab Jorvaksenniitty 02420 Jorvas / FI | [2002/46] | Erfinder | 01 /
ROPPONEN, Matti Suvikuja 4 A 12 FIN-02120 Espoo / FI | [2002/46] | Vertreter | Roitto, Klaus Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu 23 P.O. Box 148 00121 Helsinki / FI | [N/P] |
Frühere [2002/46] | Roitto, Klaus Kolster Oy Ab, P.O. Box 148, Iso Roobertinkatu 23 00121 Helsinki / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01903842.1 | 01.02.2001 | [2002/46] | WO2001FI00095 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI20000000241 | 04.02.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 20000241 | [2002/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0157981 | Datum: | 09.08.2001 | Sprache: | EN | [2001/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1256152 | Datum: | 13.11.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.08.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 09.08.2001 | Klassifikation | IPC: | H02G3/22, H02G15/013, H01R13/52 | [2002/46] | CPC: |
F16L5/10 (EP);
H02G3/22 (EP,KR);
H02G15/013 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, DK, FR, GB, IT, SE [2004/21] |
Frühere [2002/46] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FLEXIBLE ABDICHTUNG FÜR KABELDURCHFÜHRUNGSÖFFNUNG | [2002/46] | Englisch: | FLEXIBLE SEAL FOR A CABLE THROUGH HOLE | [2002/46] | Französisch: | MOYEN D'ETANCHEITE FLEXIBLE POUR TROU DE PASSAGE DE CABLE | [2002/46] | Eintritt in die regionale Phase | 30.08.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.08.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.08.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.07.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 30.08.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/46] | 02.02.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.06.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/50] | 21.07.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2009/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.08.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 20.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 20.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]GB1470298 (ERICSSON TELEFON AB L M); | [A]US5360945 (TRUESDALE JR ROBERT G [US], et al); | [A]GB2191899 (AMP INC) | Prüfung | FR2402323 |