EP1274001 - INFORMATIONSABRUF-/ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN UND AUFZEICHNUNGSMEDIUM, DAS PROGAMMBEFEHLSPROZEDUREN FÜR DAS ABRUFEN/ÜBERTRAGEN VON INFORMATIONEN AUFZEICHNET [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.03.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.03.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.04.2006 [2006/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nihon System Design, Inc. Aparight Building 6F, 7-15-1, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku Tokoy 160-0023 / JP | [2004/19] |
Frühere [2003/02] | Für alle benannten Staaten Tenkey Rabbit System Co., Ltd. 302, Plum Garden, 3-1-3, Yoyogi, Shibuya-ku Tokyo 151-0053 / JP | Erfinder | 01 /
Miyata, Yumiko 301 Suzuki-coop, 1-18-6, Suehiro, Chuo-ku Chiba Shi, Chiba 260 0843 / JP | 02 /
Aoki, Masahiro 205, Aruma Fussa, 689, Oaza Fussa Fussa-shi, Tokyo 197-0011 / JP | [2003/02] | Vertreter | Möbus, Steffen Kayser & Möbus Patentanwälte Muenchstrasse 3 86482 Aystetten / DE | [N/P] |
Frühere [2003/02] | Möbus, Steffen Kayser & Möbus Patentanwälte Leienfelsstrasse 6 81243 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01908218.9 | 01.03.2001 | [2003/02] | WO2001JP01589 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20000056480 | 01.03.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000056480 | WO2000JP01827 | 24.03.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/JP00/01827 | [2003/02] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0165351 | Datum: | 07.09.2001 | Sprache: | EN | [2001/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1274001 | Datum: | 08.01.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.09.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 07.09.2001 | Klassifikation | IPC: | G06F3/02, G06F3/023 | [2003/02] | CPC: |
G06F3/0489 (EP);
G06F3/04895 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FI, FR, GB, LI [2004/22] |
Frühere [2003/02] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INFORMATIONSABRUF-/ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN UND AUFZEICHNUNGSMEDIUM, DAS PROGAMMBEFEHLSPROZEDUREN FÜR DAS ABRUFEN/ÜBERTRAGEN VON INFORMATIONEN AUFZEICHNET | [2003/02] | Englisch: | INFORMATION RETRIEVAL/TRANSMISSION METHOD AND RECORDING MEDIUM RECORDING PROGRAM INSTRUCTING PROCEDURE FOR INFORMATION RETRIEVAL/TRANSMISSION | [2003/02] | Französisch: | PROCEDE DE RECUPERATION/TRANSMISSION D'INFORMATIONS ET PROCEDE DE PROGRAMMATION DE PROGRAMME D'ENREGISTREMENT A SUPPORT D'ENREGISTREMENT POUR RECUPERATION/TRANSMISSION D'INFORMATIONS | [2003/02] | Eintritt in die regionale Phase | 23.08.2002 | Übersetzung eingereicht | 23.08.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.08.2002 | Recherchengebühr entrichtet | 23.08.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.08.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.05.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 23.08.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/02] | 01.10.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/16] | 11.11.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2006/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2005 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]JPH11327765 ; | [Y]JP3057915U ; | [Y]JPH0816292 |