EP1295266 - TRANSAKTIONSSYSTEM MIT PERSÖNLICHEN TRAGBAREN VORRICHTUNGEN ZUR IDENTIFIKATION UND ZUR KONTROLLE DER TRANSAKTIONEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.02.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.02.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.03.2013 [2013/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten G. Holdings Ltd 1A, Star Plaza, Mackey Street, P.O. Box SS-19013 Nassau / BS | [N/P] |
Frühere [2003/13] | Für alle benannten Staaten G. Holdings Ltd 1A, Star Plaza, Mackey Street, P.O. Box SS-19013 Nassau / BS | Erfinder | 01 /
GAILLARD, Joel 1A, Star Plaza, Mackey Street, P.O. Box SS-19013 Nassau / BS | [2003/13] | Vertreter | Decobert, Jean-Pascal, et al Office Méditerranéen De Brevets d'Invention Cabinet Hautier 20, rue de la Liberté 06000 Nice / FR | [N/P] |
Frühere [2008/02] | Decobert, Jean-Pascal, et al Office Méditerranéen De Brevets d'Invention Cabinet Hautier 20, rue de la Liberté 06000 Nice / FR | ||
Frühere [2003/13] | Hautier, Jean-Louis Cabinet Hautier Office Méditerranéen de Brevets d'Invention et de Marques 24 rue Masséna 06000 Nice / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01910086.6 | 12.03.2001 | [2003/13] | WO2001IB00354 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000214436P | 28.06.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 214436 P | US20000238417P | 10.10.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 238417 P | US20000238418P | 10.10.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 238418 P | [2003/13] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0201521 | Datum: | 03.01.2002 | Sprache: | FR | [2002/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1295266 | Datum: | 26.03.2003 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 03.01.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.01.2002 | Klassifikation | IPC: | G07F19/00, G07F7/08, G07C9/00 | [2003/13] | CPC: |
G07F7/1008 (EP,US);
G06Q20/04 (EP,US);
G06Q20/12 (EP,US);
G06Q20/20 (EP,US);
G06Q20/204 (EP,US);
G06Q20/32 (EP,US);
G06Q20/327 (EP,US);
G06Q20/341 (EP,US);
G06Q20/363 (EP,US);
G06Q30/06 (EP,US);
G06Q40/00 (EP,US);
G07F7/0866 (EP,US);
G07F7/0886 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/13] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TRANSAKTIONSSYSTEM MIT PERSÖNLICHEN TRAGBAREN VORRICHTUNGEN ZUR IDENTIFIKATION UND ZUR KONTROLLE DER TRANSAKTIONEN | [2003/13] | Englisch: | TRANSACTION SYSTEM WITH PORTABLE PERSONAL DEVICE FOR TRANSACTION IDENTIFICATION AND CONTROL | [2003/13] | Französisch: | SYST ME DE TRANSACTION AVEC DISPOSITIF PERSONNEL PORTATIF D'IDENTIFICATION ET DE CONTR LE DE TRANSACTION | [2003/13] | Eintritt in die regionale Phase | 16.12.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.12.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.12.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.12.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 16.12.2002 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.12.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/13] | 11.09.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.12.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.08.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.12.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.07.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.09.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.03.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.05.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.11.2007 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung {1} | 02.10.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/11] | 16.11.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2013/11] | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 14.01.2008 | Beschwerde eingegangen No. T0638/08 | 07.03.2008 | Begründung eingereicht | 28.01.2013 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Fiktion der Rücknahme der Anmeldung | 26.06.2012 | Termin der mündlichen Verhandlung | 09.11.2007 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 11.09.2003 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 26.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 23.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 25.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2012 | 12   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]FR2620840 (THOMSON SEMICONDUCTEURS [FR]) [Y] 32-40 * page 4, line 1 - page 5, line 1; figure 1; claims 1-3,6 *; | [XY]GB2258749 (FREER ANDREW [GB], et al) [X] 24-31 * page 4 - page 6; figure 1; claims 1-6,8-12 * [Y] 32-40; | [A]US5728999 (TEICHER MORDECHAI [IL]) [A] 7,8 * column 2, line 38 - column 3, line 43 * * column 5, line 7 - line 26; figures 10A-11C; claims 1,7 *; | [A]WO9913434 (LEWIS WILLIAM H [US]) [A] 11,16,17,20* figure -; claims 7,8,14,16,32 *; | [A]US6003767 (HAYASHIDA SHOJI [JP]) [A] 2,3,6,9,12-14,22,23 * column 3, line 23 - line 39 * * column 13, line 27 - line 45 * * column 15, line 15 - line 54 * * column 17, line 66 - column 18, line 22 * * figures 1-5A,11-13 *; | [X]US6076075 (TEICHER MORDECHAI [IL]) [X] 1,4,5,21 * column 8, line 23 - line 65 * * figures 1-4,7,8; claims 1-4 * | Prüfung | WO9834203 | WO9933034 |