EP1259204 - WEGWERFBARE KASSETTE FÜR INTRAVASKULAREN WÄRMETAUSCHKATHETER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.02.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.08.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 15.09.2010 [2010/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Radiant Medical, Inc. 250 Chesapeake Drive Redwood City, CA 94063 / US | [2002/48] | Erfinder | 01 /
MACHOLD, Timothy, R. 65 Bernal Avenue Moss Beach, CA 94038 / US | 02 /
BLOOM, Nicole, Denise 925 Guerrero Street, 11 San Francisco, CA 94110 / US | 03 /
ROTH, Alex, T. 1354 Regent Street Redwood City, CA 94061 / US | 04 /
SCOTT, Dave, J. 2435 Armstrong Place Santa Clara, CA 95050 / US | 05 /
ALEJANDRO, Jose 375 Kincora Court San Jose, CA 95136 / US | 06 /
OLIVER, Edward, A. 1120 Pond View Dr. Folsom, CA 95630 / US | [2003/09] |
Frühere [2002/48] | 01 /
MACHOLD, Timothy, R. 65 Bernal Avenue Moss Beach, CA 94038 / US | ||
02 /
BLOOM, Nicole, Denise 925 Guerrero Street, 11 San Francisco, CA 94110 / US | |||
03 /
ROTH, Alex, T. 1354 Regent Street Redwood City, CA 94061 / US | |||
04 /
SCOTT, Dave, J. 2435 Armstrong Place Santa Clara, CA 95050 / US | |||
05 /
ALEJANDRO, Jose 375 Kincora Court San Jose, CA 95136 / US | |||
06 /
OLIVER, Edward, A. 15910 Union Avenue Los Gatos, CA 95032 / US | Vertreter | Parry, Simon James, et al Boehmert & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/44] | Parry, Simon James, et al Forrester & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Frühere [2005/04] | Parry, Simon James, et al Forrester & Boehmert, Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Frühere [2002/48] | Howden, Christopher Andrew FORRESTER & BOEHMERT Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01910872.9 | 16.02.2001 | [2002/48] | WO2001US05127 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000185561P | 28.02.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 185561 P | US20000563946 | 02.05.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 563946 | [2002/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0164146 | Datum: | 07.09.2001 | Sprache: | EN | [2001/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1259204 | Datum: | 27.11.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.09.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1259204 | Datum: | 18.04.2007 | Sprache: | EN | [2007/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.09.2001 | Klassifikation | IPC: | A61F7/12 | [2002/48] | CPC: |
A61F7/123 (EP);
A61B2017/00119 (EP);
A61B2017/00123 (EP);
A61F2007/0054 (EP);
A61F2007/0096 (EP);
A61F2007/126 (EP);
A61M2205/127 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/48] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WEGWERFBARE KASSETTE FÜR INTRAVASKULAREN WÄRMETAUSCHKATHETER | [2002/48] | Englisch: | DISPOSABLE CASSETTE FOR INTRAVASCULAR HEAT EXCHANGE CATHETER | [2002/48] | Französisch: | CASSETTE JETABLE POUR CATHETER D'ECHANGE THERMIQUE INTRAVASCULAIRE | [2002/48] | Eintritt in die regionale Phase | 25.09.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.09.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.09.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.09.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 25.09.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/48] | 06.11.2002 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.10.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.05.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.09.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.01.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.01.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP07007819.1 / EP1800634 | Einspruch (Einsprüche) | 21.01.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2002 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 18.04.2007 | BE | 18.04.2007 | CH | 18.04.2007 | CY | 18.04.2007 | DK | 18.04.2007 | FI | 18.04.2007 | IT | 18.04.2007 | LI | 18.04.2007 | NL | 18.04.2007 | TR | 18.04.2007 | SE | 18.07.2007 | GR | 19.07.2007 | ES | 29.07.2007 | PT | 18.09.2007 | [2010/37] |
Frühere [2009/33] | AT | 18.04.2007 | |
BE | 18.04.2007 | ||
CH | 18.04.2007 | ||
CY | 18.04.2007 | ||
DK | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
IT | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
NL | 18.04.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
GR | 19.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
Frühere [2008/23] | AT | 18.04.2007 | |
BE | 18.04.2007 | ||
CH | 18.04.2007 | ||
DK | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
IT | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
NL | 18.04.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
GR | 19.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
Frühere [2008/19] | AT | 18.04.2007 | |
BE | 18.04.2007 | ||
CH | 18.04.2007 | ||
DK | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
NL | 18.04.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
GR | 19.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
Frühere [2008/09] | AT | 18.04.2007 | |
BE | 18.04.2007 | ||
CH | 18.04.2007 | ||
DK | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
NL | 18.04.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
Frühere [2008/08] | AT | 18.04.2007 | |
BE | 18.04.2007 | ||
CH | 18.04.2007 | ||
DK | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
Frühere [2008/04] | AT | 18.04.2007 | |
BE | 18.04.2007 | ||
CH | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
Frühere [2007/50] | AT | 18.04.2007 | |
CH | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
Frühere [2007/48] | CH | 18.04.2007 | |
FI | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
Frühere [2007/47] | ES | 29.07.2007 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US4111209 (WOLVEK SIDNEY, et al) [Y] 14,19,20 * column 6, line 20 - line 40; figure 3A *; | [XAY]US5344436 (FONTENOT MARK G [US], et al) [X] 1-4,22-24,28,29 * column 12, line 10 - line 44; figures 8,11 * * column 9, line 56 - column 10, line 23; figure 3 * [A] 5,8,15,25,30,36 [Y] 14,19,20; | [A]GB2312736 (SPEMBLY MEDICAL LTD [GB]) [A] 15,30,36 * column A; figure 1 *; | [PX]WO0010494 (RADIANT MEDICAL INC [US]) [PX] 22,28,29* page 49, line 24 - page 50, line 2; figure 16 * | vom Anmelder | US4941475 | US5733319 |