EP1266502 - VERARBEITUNG VON NETZADRESSERKENNUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.03.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.03.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.04.2013 [2013/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company 81 Newgate Street London EC1A 7AJ / GB | [2012/18] |
Frühere [2002/51] | Für alle benannten Staaten BRITISH TELECOMMUNICATIONS public limited company 81 Newgate Street London EC1A 7AJ / GB | Erfinder | 01 /
O'NEILL, Alan, William 2 Rachaels Court Cemetery Road Ipswich, Suffolk IP4 2JR / GB | 02 /
CLARKE, Philip, Martyn 8 Cromarty Road Ipswich, Suffolk IP4 3EU / GB | 03 /
BAKER, Shaun, Stephen Mommsenstrasse 17 CH-8044 Zurich / CH | 04 /
BEAUCHAMPS, Caroline, Marcelle, Odette 30 Armingford Crescent Melbourn, Royston, Hertfordshire SG8 6NG / GB | 05 /
FELTON, Paul, Jonathan 44 Springland Close Ipswich, Suffolk IP4 5BZ / GB | [2012/18] |
Frühere [2002/51] | 01 /
O'NEILL, Alan, William 2 Rachaels Court, Cemetery Road Ipswich, Suffolk IP4 2JR / GB | ||
02 /
CLARKE, Philip, Martyn 8 Cromarty Road Ipswich, Suffolk IP4 3EU / GB | |||
03 /
BAKER, Shaun, Stephen Mommsenstrasse 17 CH-8044 Zurich / CH | |||
04 /
BEAUCHAMPS, Caroline, Marcelle, Odette 30 Armingford Crescent Melbourn, Royston, Hertfordshire SG8 6NG / GB | |||
05 /
FELTON, Paul, Jonathan 44 Springland Close Ipswich, Suffolk IP4 5BZ / GB | Vertreter | Nash, Roger William, et al BT Intellectual Property Department Ground Floor BT Faraday Building 1 Knightrider Street London EC4V 5BT / GB | [N/P] |
Frühere [2012/18] | Nash, Roger William, et al BT Group Legal Intellectual Property Department PP C5A, BT Centre 81 Newgate Street London EC1A 7AJ / GB | ||
Frühere [2002/51] | Nash, Roger William, et al BT Group Legal Services, Intellectual Property Department, Holborn Centre, 8th Floor, 120 Holborn London EC1N 2TE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01915496.2 | 26.03.2001 | [2002/51] | WO2001GB01331 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20000302425 | 24.03.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 00302425 | [2002/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0174029 | Datum: | 04.10.2001 | Sprache: | EN | [2001/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1266502 | Datum: | 18.12.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.10.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1266502 | Datum: | 02.05.2012 | Sprache: | EN | [2012/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.10.2001 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06, H04L12/58 | [2002/51] | CPC: |
H04L69/16 (EP,US);
H04L61/00 (EP,US);
H04L69/08 (EP,US);
H04L69/169 (EP,US);
H04L9/40 (US);
H04L69/327 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2004/22] |
Frühere [2002/51] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERARBEITUNG VON NETZADRESSERKENNUNGEN | [2002/51] | Englisch: | PROCESSING NETWORK ADDRESS IDENTIFIERS | [2002/51] | Französisch: | TRAITEMENT D'IDENTIFICATEURS D'ADRESSE DE RESEAU | [2002/51] | Eintritt in die regionale Phase | 11.10.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.10.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.10.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.09.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 11.10.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/51] | 02.07.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.01.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.10.2009 | Termin der mündlichen Verhandlung | 11.08.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.08.2010 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 21.12.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.12.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.03.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.03.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 05.02.2010 | Beschwerde eingegangen | 07.04.2010 | Begründung eingereicht | 30.06.2010 | Abhilfe der Beschwerde | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.07.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 05.02.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 04.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 16.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 22.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 21.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 21.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0462725 (IBM [US]) [A] 1-4 * page 6, line 58 - page 7, line 56; claims 1,2 *; | [X] - TANG D ET AL, "A GATEWAY BETWEEN MHS (X.400) AND SMTP", PROCEEDINGS OF THE COMPUTER STANDARDS CONFERENCE. (COMPSTAN),US,WASHINGTON, IEEE COMP. SOC. PRESS, (19880321), vol. CONF. 2, ISBN 0-8186-0791-2, pages 7 - 14, XP000345678 [X] 1-4 * page 10, column R, paragraph 5.1 - page 12, column L, line 4 * * page 12, column R, paragraph 6 - page 13, column L, line 37 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/CSTAND.1988.4753 | [A] - SCHULZRINNE H ET AL, "INTERNET TELEPHONY: ARCHITECTURE AND PROTOCOLS - AN IETF PERSPECTIVE", COMPUTER NETWORKS AND ISDN SYSTEMS,NL,NORTH HOLLAND PUBLISHING. AMSTERDAM, (19990211), vol. 31, no. 3, ISSN 0169-7552, pages 237 - 255, XP000700321 [A] 1-4 * page 246, paragraph 5.1 - page 249, column R, line 6 * * page 251, column R, line 17 - page 253, column L, line 27 * |