EP1272582 - GUMMI-METALL-VERBUNDWERKSTOFF [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.09.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.09.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.10.2007 [2007/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | [2003/48] |
Frühere [2003/02] | Für alle benannten Staaten HENKEL CORPORATION 2500 Renaissance Boulevard, Suite 200 Gulph Mills, Pennsylvania 19406 / US | Erfinder | 01 /
AGARWAL, Rajat, K. 4775 Pine Eagles Drive Brighton, MI 48116 / US | 02 /
FRISTAD, William, E. 3724 New Castle Drive Rochester Hills, MI 48306 / US | 03 /
ROSSIER, Gregg, W. 2525 Foxcliff N. Martinsville, IN 46151 / US | 04 /
SKIKUN, Roman 41491 Reindeer Drive Novi, MI 48375 / US | [2003/02] | Vertreter | Endres, Helmut Henkel AG & Co. KGaA VTP Patente 40191 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2003/02] | Endres, Helmut Henkel KGaA Patente (VTP) 40191 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01916126.4 | 20.02.2001 | [2003/02] | WO2001US05255 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000183603P | 18.02.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 183603 P | [2003/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0160935 | Datum: | 23.08.2001 | Sprache: | EN | [2001/34] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1272582 | Datum: | 08.01.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.08.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1272582 | Datum: | 08.11.2006 | Sprache: | EN | [2006/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 23.08.2001 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.05.2005 | Klassifikation | IPC: | C09J5/00, B05D7/14, C08J5/12 | [2005/24] | CPC: |
C09J5/00 (EP);
C08L63/00 (EP);
C09J2400/163 (EP);
C09J2421/006 (EP);
C09J2463/00 (EP)
|
Frühere IPC [2003/02] | C09J5/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB [2004/22] |
Frühere [2003/02] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GUMMI-METALL-VERBUNDWERKSTOFF | [2003/02] | Englisch: | RUBBER-METAL COMPOSITES | [2003/02] | Französisch: | COMPOSITES EN CAOUTCHOUC-METAL | [2003/02] | Eintritt in die regionale Phase | 07.09.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.09.2002 | Recherchengebühr entrichtet | 07.09.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.09.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.06.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 07.09.2002 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.09.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/02] | 17.01.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.04.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.05.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.09.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.09.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.08.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]US5500460 (AHMED BASHIR M [US], et al) [DA] 1-15 * the whole document *; | [DA]WO9707163 (HENKEL CORP [US], et al) [DA] 1-15* the whole document *; | [DA]WO9930841 (HENKEL KGAA [DE], et al) [DA] 1-15 * the whole document *; | [PX]WO0043131 (LORD CORP [US]) [PX] 1,13-15 * examples 1,2; claims 8,9,11 * | Internationale Recherche | [Y]JPS56135052 ; | [Y]US3042545 ; | [Y]US5500460 |