EP1257377 - SCHNELLE UMWANDLUNG EINER METALLHALTIGEN ZUSAMMENSTZUNG ZUR HERSTELLUNG VON METALLEN ODER METALLOXIDEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.10.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.10.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.12.2005 [2005/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten OMG Americas, Inc. 2601 Weck Drive Research Triangle Park, NC 27709-2166 / US | Für alle benannten Staaten University Technology Corporation Suite 250, 3101 Iris Avenue Boulder, CO 80301 / US | [N/P] |
Frühere [2002/47] | Für alle benannten Staaten OMG Americas, Inc. 2601 Weck Drive Research Triangle Park, NC 27709-2166 / US | ||
Für alle benannten Staaten University Technology Corporation Suite 250, 3101 Iris Avenue Boulder, CO 80301 / US | Erfinder | 01 /
DUNMEAD, Stephen 3708 East Acron Lane Midland, MI 48642 / US | 02 /
WEINER, Alan, W. 6967 Springhill Drive Niwot, CO 80503 / US | 03 /
BUECHLER, Karen, J. 8685 North Carr Loop Westminster, CO 80005 / US | 04 /
JOHNSON, Jacob, A. 13185 Twelve Oaks Ridge Roscoe, IL 61073 / US | 05 /
KARPALE, Kauko, Johannes Finnepakintie 12 FIN-28400 Ulvila / FI | [2003/05] |
Frühere [2002/47] | 01 /
DUNMEAD, Stephen 3708 East Acron Lane Midland, MI 48642 / US | ||
02 /
WEINER, Alan, W. 6967 Springhill Drive Niwot, CO 80503 / US | |||
03 /
BUECHLER, Karen, J. 8685 North Carr Loop Westminster, CO 80005 / US | |||
04 /
JOHNSON, Jacob, A. 5124 Williams Fork Trail 102 Boulder, CO 80301 / US | |||
05 /
KARPALE, Kauko, Johannes Finnepakintie 12 FIN-28400 Ulvila / FI | Vertreter | Siniscalco, Fabio, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato 8 20121 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2002/47] | Siniscalco, Fabio, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 20121 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01916222.1 | 22.02.2001 | [2002/47] | WO2001US06032 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000184029P | 22.02.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 184029 P | US20000202305P | 05.05.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202305 P | [2002/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0162421 | Datum: | 30.08.2001 | Sprache: | EN | [2001/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1257377 | Datum: | 20.11.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.08.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/47] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 30.08.2001 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.03.2004 | Klassifikation | IPC: | B22F9/20, B22F9/30, C01G1/02, C01G51/04, C01G53/04, B22F9/16, B01J37/08, B01J37/12, B01J37/16, C01B13/18, C01F17/00, C01G3/02 | [2004/17] | CPC: |
B82Y30/00 (EP,US);
B22F9/20 (KR);
B22F9/22 (EP,US);
B01J37/082 (EP,US);
B01J37/12 (EP,US);
B01J37/16 (EP,US);
B01J8/087 (EP,US);
B01J8/12 (EP,US);
B22F9/16 (EP,US);
B22F9/30 (EP,US);
C01B13/18 (EP,US);
C01F17/224 (EP,US);
C01F17/229 (EP,US);
C01F17/235 (EP,US);
C01G1/02 (EP,US);
C01G3/02 (EP,US);
C01G51/04 (EP,US);
C01G53/04 (EP,US);
B01J2208/00557 (EP,US);
B01J2219/0277 (EP,US);
B01J23/70 (EP,US);
C01P2002/60 (EP,US);
C01P2002/88 (EP,US);
C01P2004/50 (EP,US);
C01P2004/61 (EP,US);
C01P2004/62 (EP,US);
C01P2004/64 (EP,US);
C01P2006/10 (EP,US);
C01P2006/11 (EP,US);
C01P2006/12 (EP,US);
|
Frühere IPC [2002/47] | B22F9/20, B22F9/30, C01G1/02, C01G51/04, C01G53/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/47] | Erstreckungsstaaten | AL | 23.08.2002 | LT | 23.08.2002 | LV | 23.08.2002 | MK | 23.08.2002 | RO | 23.08.2002 | SI | 23.08.2002 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHNELLE UMWANDLUNG EINER METALLHALTIGEN ZUSAMMENSTZUNG ZUR HERSTELLUNG VON METALLEN ODER METALLOXIDEN | [2002/47] | Englisch: | RAPID CONVERSION OF METAL-CONTAINING COMPOUNDS TO FORM METALS OR METAL OXIDES | [2002/47] | Französisch: | CONVERSION RAPIDE DE COMPOSES CONTENANT DU METAL EN METAUX OU OXYDES METALLIQUES | [2002/47] | Eintritt in die regionale Phase | 23.08.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.08.2002 | Recherchengebühr entrichtet | 23.08.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.08.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.09.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 23.08.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/47] | 21.07.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.11.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.01.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.05.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/49] | 04.07.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2005/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.04.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2003 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   22.04.2003 | 29.02.2004 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   24.05.2004 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [X]US4844736 (SHIMO NOBUO [JP], et al); | [X]US5110565 (WEIMER ALAN W [US], et al); | [X]US5221322 (TOKUOKA YASUMICHI [JP], et al); | [X]US5707419 (TSANTRIZOS PETER G [CA], et al); | [X]US5746803 (DUNMEAD STEPHEN D [US], et al); | [X]US5851507 (PIRZADA SHAHID [US], et al); | [X]US5976217 (KNERINGER GUENTER [AT], et al) |