EP1265911 - 17-ALPHA-SUBSTITUIERTE-11-BETA-SUBSTITUIERTE-4-ARYL UND 21-SUBSTITUIERTE 19-NORPREGNADIENEDIONE MIT ANTIGESTAGENER AKTIVITÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.03.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.01.2021 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 24.02.2021 [2021/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, as represented by THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES The National Institute of Health, Office of Technology Transfer, 6011 Executive Boulevard, Suite 325 Rockville, MD 20852 / US | [2008/21] |
Frühere [2002/51] | Für alle benannten Staaten THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, as represented by THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES c/o National Institutes of Health, Office of Technology Transfer, 6011 Executive Boulevard, Suite 325 Rockville, MD 20852-3804 / US | Erfinder | 01 /
KIM, Hyun, K. 6308 Marywood Road Bethesda, MD 20817 / US | 02 /
BLYE, Richard, P. 7352 Mink Hollow Road Highland, MD 20777 / US | 03 /
RAO, Pemmaraju, N. 4307 North Westberry Drive San Antonio, TX 78228 / US | 04 /
CESSAC, James, W. 11815 Vance Jackson, 602 San Antonio, TX 78230 / US | 05 /
ACOSTA, Carmie, K. 318 Addax San Antonio, TX 78213 / US | 06 /
SIMMONS, Anne, Marie 2032 West Mistletoe San Antonio, TX 78201 / US | [2002/51] | Vertreter | Woods, Geoffrey Corlett J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [2002/51] | Woods, Geoffrey Corlett J.A. KEMP & CO. Gray's Inn 14 South Square London WC1R 5JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01918812.7 | 16.03.2001 | [2002/51] | WO2001US08681 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000526855 | 17.03.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 526855 | [2002/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0174840 | Datum: | 11.10.2001 | Sprache: | EN | [2001/41] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1265911 | Datum: | 18.12.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.10.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1265911 | Datum: | 21.05.2008 | Sprache: | EN | [2008/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.05.2002 | Klassifikation | IPC: | C07J41/00, A61K31/57, C07J31/00, C07J7/00, C07J5/00, C07J9/00, A61K31/575, A61P5/36 | [2002/51] | CPC: |
C07J43/003 (EP);
A61P15/00 (EP);
A61P15/04 (EP);
A61P15/18 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P5/24 (EP);
A61P5/36 (EP);
A61P5/44 (EP);
C07J31/006 (EP);
C07J41/0016 (EP);
C07J41/0083 (EP);
C07J5/0053 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/51] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | 17-ALPHA-SUBSTITUIERTE-11-BETA-SUBSTITUIERTE-4-ARYL UND 21-SUBSTITUIERTE 19-NORPREGNADIENEDIONE MIT ANTIGESTAGENER AKTIVITÄT | [2002/51] | Englisch: | 17-ALPHA-SUBSTITUTED-11-BETA-SUBSTITUTED-4-ARYL AND 21-SUBSTITUTED 19-NORPREGNADIENEDIONE AS ANTIPROGESTATIONAL AGENTS | [2002/51] | Französisch: | MODIFICATION STRUCTURALE DE 19-NORPROGESTERONE I: 17-ALPHA-SUBSTITUE-11-BETA-SUBSTITUE-4-ARYLE ET 21-SUBSTITUE 19-NORPREGNADIENEDIONE EN TANT QUE NOUVEAUX AGENTS ANTIPROGESTATIFS | [2002/51] | Eintritt in die regionale Phase | 09.10.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.10.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.10.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.10.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 09.10.2002 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.10.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/51] | 16.08.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.06.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.03.2007 | Termin der mündlichen Verhandlung | 20.04.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.10.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 13.11.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.11.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP08009259.6 / EP2033965 | EP10010646.7 / EP2348031 | EP10010647.5 / EP2348030 | Einspruch (Einsprüche) | 24.02.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/18] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil für die Patenterteilung erforderliche Handlungen nicht vorgenommen wurden | 13.11.2007 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 13.11.2007 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 13.12.2007 | Entscheidung abgesandt | 20.06.2005 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 20.06.2005 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 08.08.2005 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | |||
Frühere [2010/23] | gelöscht | ||
Frühere [2009/07] | SE | 21.08.2008 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO8912448 (RES TRIANGLE INST [US]) [X] 1-3,6-8,10,49-60 * example 2 * * page 36; table 1 * * page 39; table 2 *; | [X]WO9741145 (US GOV HEALTH & HUMAN SERV [US], et al) [X] 1-3,5-10,18,24,25,44,46,49-60 * examples I-XII * * page 50; table 1 * * figures 1-3, compounds 7A,7B, 8,9,11,16,39,27,37,45 * * page 3, lines 1-3 *; | [X]WO9945022 (RES TRIANGLE INST [US]) [X] 1-3,6-8,10-12,49-60 * page 28, lines 7,8,10,11,15,16; examples 1-3,5-7 * * pages 67-68; table 1 * * pages 69-70; table 2 * * pages 73-74; table 4 *; | [PX]WO0034306 (RES TRIANGLE INST [US]) [PX] 1-9,49-60* page 11, compounds 55-57; page 12, compounds 58-63; page 13, compounds 76-81; page 14, compounds 94-96; page 19, compound 181; page 20, compounds 182-186; page 47, paragraphs 2,5 *; | [XT] - RAO P N ET AL, "11beta-Substituted 13beta-ethyl gonane derivatives exhibit reversal of antiprogestational activity", STEROIDS: STRUCTURE, FUNCTION, AND REGULATION,US,ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, NEW YORK, NY, (1998), vol. 63, no. 1, ISSN 0039-128X, pages 50 - 57, XP004103060 [X] 1-3,6-8,10,49-60 * page 51, figure 1, compound CDB-2914; page 52, figure 2, compounds 12a and 13a; page 56; table 1 * [T] 1-3,6-8,49-60 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0039-128X(97)00119-0 | [X] - RAO P N ET AL, "New 11beta-aryl-substituted steroids exhibit both progestational and antiprogestational activity", STEROIDS: STRUCTURE, FUNCTION, AND REGULATION,US,ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, NEW YORK, NY, (19981001), vol. 63, no. 10, ISSN 0039-128X, pages 523 - 530, XP004140834 [X] 1-3,6-8,10,49-60 * page 528; table 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0039-128X(98)00060-9 |