EP1261744 - ÖSTROGENREZEPTOR BETA VARIANTEN UND VERFAHREN ZUR DETEKTION DERSELBEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.03.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.03.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.04.2007 [2007/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Applera Corporation 301 Merritt 7 Norwalk, Connecticut 06851 / US | [N/P] |
Frühere [2004/37] | Für alle benannten Staaten APPLERA CORPORATION 301 Merritt 7 Norwalk, Connecticut 06851 / US | ||
Frühere [2002/49] | Für alle benannten Staaten PE Corporation (NY) 761 Main Avenue Norwalk, CT 06859 / US | Erfinder | 01 /
KALUSH, Francis c/o Celera, 45 West Gude Drive Rockville, MD 20850 / US | 02 /
CASSEL, Michael, J. c/o Celera, 45 West Gude Drive Rockville, MD 20850 / US | 03 /
HWANG, Stuart, Soo-In c/o Celera, 45 West Gude Drive Rockville, MD 20850 / US | 04 /
WINN-DEEN, Emily, S. c/o Celera, 45 West Gude Drive Rockville, MD 20850 / US | [2002/49] | Vertreter | Thomson, Paul Anthony Potts, Kerr & Co. 15, Hamilton Square Birkenhead Merseyside CH41 6BR / GB | [N/P] |
Frühere [2002/49] | Thomson, Paul Anthony Potts, Kerr & Co., 15, Hamilton Square Birkenhead, Merseyside CH41 6BR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01920119.3 | 20.02.2001 | [2002/49] | WO2001US05360 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000183755P | 22.02.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 183755 P | US20010768185 | 24.01.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 768185 | [2002/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0162793 | Datum: | 30.08.2001 | Sprache: | EN | [2001/35] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1261744 | Datum: | 04.12.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.08.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.03.2002 | Klassifikation | IPC: | C12Q1/68, C07K14/705, C07K16/28, C12N5/10 | [2002/49] | CPC: |
A61P19/02 (EP);
A61P19/10 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/02 (EP);
A61P9/00 (EP);
C07K14/70567 (EP,US);
C12Q1/6883 (EP,US);
C12Q2600/156 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/49] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ÖSTROGENREZEPTOR BETA VARIANTEN UND VERFAHREN ZUR DETEKTION DERSELBEN | [2002/49] | Englisch: | ESTROGEN RECEPTOR BETA VARIANTS AND METHODS OF DETECTION THEREOF | [2002/49] | Französisch: | VARIANTES DU RECEPTEUR BETA D'OESTROGENES ET LEURS PROCEDES DE DETECTION | [2002/49] | Eintritt in die regionale Phase | 19.09.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.09.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.09.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.09.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 19.09.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/49] | 01.09.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/15] | 09.11.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2007/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2006 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A] - ROSENKRANZ K ET AL., "Systematic mutation screening of the estrogen receptor beta gene in probands of different weight extremes: Identification of several generic variants", JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, (1998), vol. 83, no. 12, pages 4524 - 4527, XP001023182 [A] * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1210/jc.83.12.4524 | [A] - ALBAGHA O ET AL., "Estrogen receptor -alpha and -beta gene polymorphisms and osteoporosis: A population based study", CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL, (1999), vol. 64, no. Sup1, page S86, XP001023177 [A] * abstract * | [A] - TSUKAMOTO K ET AL., "Isolation and radiation hybrid mapping of dinucleotide repeat polymorphisms at the human estrogen receptor beta locus.", JOURNAL OF HUMAN GENETICS, (1998), vol. 43, no. 1, pages 73 - 74, XP001023178 [A] * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s100380050043 | [DA] - MOSSELMAN S ET AL., "ERbeta: Identification and characterization of a novel human estrogen receptor", FEBS LETTERS, (1996), vol. 392, pages 49 - 53, XP002175602 [DA] * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(96)00782-X |