EP1290639 - DETEKTOR DER GESCHWINDIGKEITEN DES BILDVORDERGRUNDS- UND HINTERGRUNDS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 09.01.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.01.2004 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 25.02.2004 [2004/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2003/11] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
MERTENS, Mark, J., W. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
DE HAAN, Gerard Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [2003/11] | Vertreter | Gravendeel, Cornelis Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2003/11] | Gravendeel, Cornelis Internationaal Octrooibureau B.V. Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01923735.3 | 25.04.2001 | [2003/11] | WO2001EP04647 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20000201752 | 18.05.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 00201752 | EP20010200559 | 16.02.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 01200559 | [2003/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0189225 | Datum: | 22.11.2001 | Sprache: | EN | [2001/47] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1290639 | Datum: | 12.03.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.11.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.06.2002 | Klassifikation | IPC: | G06T7/20 | [2003/11] | CPC: |
G06T7/20 (EP,KR,US);
G06T7/223 (EP,US);
H04N19/503 (EP,US);
G06T2207/10016 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DETEKTOR DER GESCHWINDIGKEITEN DES BILDVORDERGRUNDS- UND HINTERGRUNDS | [2003/11] | Englisch: | IMAGE FOREGROUND/BACKGROUND VELOCITY DETECTOR | [2003/11] | Französisch: | DETECTEUR DE PREMIER PLAN/D'ARRIERE-PLAN | [2003/11] | Eintritt in die regionale Phase | 18.12.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.12.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.12.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.12.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/11] | 29.12.2003 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2004/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A] - PELAGOTTI A. AND DE HAAN G., "High quality picture rate up-conversion for video on TV and PC", PROC. PHILIPS CONF. ON DIGITAL SIGNAL PROCESSING, NOV. 1999, PAPER 4.1, VELDHOVEN (NL), pages 1 - 7 (page numbers not indicated on document), URL: http://www.ics.ele.tue.nl/~dehaan/pdf/51_Ph_DSP99.pdf, (20020328), XP002194767 [A] 1-17 * page 3, column L, line 8 - line 21 * |