EP1377990 - DÜNNSCHICHTWIDERSTAND MIT TANTALPENTOXID FEUCHTIGKEITSBARRIERE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.05.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 07.01.2009 [2009/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Vishay Dale Electronics, Inc. 1122 23rd Street, P.O. Box 609 Columbus Nebraska 68602-0609 / US | [N/P] |
Frühere [2004/02] | Für alle benannten Staaten Vishay Dale Electronics, Inc. 1122 23rd Street, P.O. Box 609 Columbus, Nebraska 68602-0609 / US | Erfinder | 01 /
VINCENT, Stephen C. 1122 23Rd Street, P.O. Box 609 Columbus, NE 68602 / US | [2004/02] | Vertreter | Wood, Graham Bailey Walsh & Co LLP 1 York Place Leeds, LS1 2DR / GB | [N/P] |
Frühere [2004/02] | Wood, Graham Bailey Walsh & Co, 5 York Place Leeds LS1 2SD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01924989.5 | 12.04.2001 | [2004/02] | WO2001US12034 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010829169 | 09.04.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 829169 | [2004/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02082474 | Datum: | 17.10.2002 | Sprache: | EN | [2002/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1377990 | Datum: | 07.01.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.10.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1377990 | Datum: | 13.07.2005 | Sprache: | EN | [2005/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.10.2002 | Klassifikation | IPC: | H01C17/075, H01C7/00, H01C17/12 | [2004/02] | CPC: |
H01C17/12 (EP,US);
H01C7/006 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/02] | Erstreckungsstaaten | AL | 25.08.2003 | LT | 25.08.2003 | LV | 25.08.2003 | MK | 25.08.2003 | RO | 25.08.2003 | SI | 25.08.2003 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DÜNNSCHICHTWIDERSTAND MIT TANTALPENTOXID FEUCHTIGKEITSBARRIERE | [2004/02] | Englisch: | THIN FILM RESISTOR HAVING TANTALUM PENTOXIDE MOISTURE BARRIER | [2004/02] | Französisch: | RESISTANCE A COUCHE MINCE COMPRENANT UNE BARRIERE DE PENTOXYDE DE TANTALE CONTRE L'HUMIDITE | [2005/01] |
Frühere [2004/02] | RESISTANCE A COUCHE MINCE COMPRENANT UNE BARRIERE D'HUMIDITE D'OXYDE DE TANTALE | Eintritt in die regionale Phase | 25.08.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.08.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.08.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.09.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 25.08.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/02] | 25.01.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.04.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.04.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.04.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.04.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 09.11.2003 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   09.02.2004 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 13.07.2005 | BE | 13.07.2005 | CH | 13.07.2005 | CY | 13.07.2005 | FI | 13.07.2005 | IT | 13.07.2005 | LI | 13.07.2005 | NL | 13.07.2005 | TR | 13.07.2005 | DK | 13.10.2005 | GR | 13.10.2005 | SE | 13.10.2005 | PT | 19.12.2005 | GB | 12.04.2006 | IE | 12.04.2006 | LU | 12.04.2006 | [2009/02] |
Frühere [2008/37] | AT | 13.07.2005 | |
BE | 13.07.2005 | ||
CH | 13.07.2005 | ||
FI | 13.07.2005 | ||
IT | 13.07.2005 | ||
LI | 13.07.2005 | ||
NL | 13.07.2005 | ||
TR | 13.07.2005 | ||
DK | 13.10.2005 | ||
GR | 13.10.2005 | ||
SE | 13.10.2005 | ||
PT | 19.12.2005 | ||
GB | 12.04.2006 | ||
IE | 12.04.2006 | ||
LU | 12.04.2006 | ||
Frühere [2007/36] | AT | 13.07.2005 | |
BE | 13.07.2005 | ||
CH | 13.07.2005 | ||
FI | 13.07.2005 | ||
IT | 13.07.2005 | ||
LI | 13.07.2005 | ||
NL | 13.07.2005 | ||
TR | 13.07.2005 | ||
DK | 13.10.2005 | ||
GR | 13.10.2005 | ||
SE | 13.10.2005 | ||
PT | 19.12.2005 | ||
GB | 12.04.2006 | ||
IE | 12.04.2006 | ||
Frühere [2007/27] | AT | 13.07.2005 | |
BE | 13.07.2005 | ||
CH | 13.07.2005 | ||
FI | 13.07.2005 | ||
LI | 13.07.2005 | ||
NL | 13.07.2005 | ||
TR | 13.07.2005 | ||
DK | 13.10.2005 | ||
GR | 13.10.2005 | ||
SE | 13.10.2005 | ||
PT | 19.12.2005 | ||
GB | 12.04.2006 | ||
IE | 12.04.2006 | ||
Frühere [2007/12] | AT | 13.07.2005 | |
BE | 13.07.2005 | ||
CH | 13.07.2005 | ||
FI | 13.07.2005 | ||
LI | 13.07.2005 | ||
NL | 13.07.2005 | ||
TR | 13.07.2005 | ||
DK | 13.10.2005 | ||
GR | 13.10.2005 | ||
SE | 13.10.2005 | ||
PT | 19.12.2005 | ||
IE | 12.04.2006 | ||
Frühere [2006/51] | AT | 13.07.2005 | |
BE | 13.07.2005 | ||
CH | 13.07.2005 | ||
FI | 13.07.2005 | ||
LI | 13.07.2005 | ||
NL | 13.07.2005 | ||
TR | 13.07.2005 | ||
DK | 13.10.2005 | ||
GR | 13.10.2005 | ||
SE | 13.10.2005 | ||
PT | 19.12.2005 | ||
Frühere [2006/26] | AT | 13.07.2005 | |
BE | 13.07.2005 | ||
CH | 13.07.2005 | ||
FI | 13.07.2005 | ||
LI | 13.07.2005 | ||
NL | 13.07.2005 | ||
DK | 13.10.2005 | ||
GR | 13.10.2005 | ||
SE | 13.10.2005 | ||
PT | 19.12.2005 | ||
Frühere [2006/25] | AT | 13.07.2005 | |
BE | 13.07.2005 | ||
CH | 13.07.2005 | ||
FI | 13.07.2005 | ||
LI | 13.07.2005 | ||
NL | 13.07.2005 | ||
GR | 13.10.2005 | ||
SE | 13.10.2005 | ||
PT | 19.12.2005 | ||
Frühere [2006/14] | AT | 13.07.2005 | |
CH | 13.07.2005 | ||
FI | 13.07.2005 | ||
LI | 13.07.2005 | ||
NL | 13.07.2005 | ||
GR | 13.10.2005 | ||
SE | 13.10.2005 | ||
PT | 19.12.2005 | ||
Frühere [2006/13] | AT | 13.07.2005 | |
FI | 13.07.2005 | ||
SE | 13.10.2005 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JPS5926277 ; | [X]JPH01133755 ; | [X]JPH01291401 ; | [X]JPH07153603 ; | [A]JPS5550221 ; | [X]GB1022075 (WESTERN ELECTRIC CO) [X] 1,2,7,12 * the whole document *; | [A]US4161431 (KAMEI TSUNEAKI [JP], et al) [A] 1-14* the whole document *; | [A]US4837550 (PLOUGH JR CHARLES T [US]) [A] 1-14 * the whole document * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19840606), vol. 008, no. 120, Database accession no. (M - 300), & JP59026277 A 19840210 (RICOH KK) [X] 1-14 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890823), vol. 013, no. 380, Database accession no. (M - 863), & JP01133755 A 19890525 (SEIKO INSTR & ELECTRON LTD) [X] 1-5,7-10,12,13 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900209), vol. 014, no. 073, Database accession no. (E - 0887), & JP01291401 A 19891124 (FUJI ELELCTROCHEM CO LTD) [X] 1,7 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19951031), vol. 1995, no. 09, & JP07153603 A 19950616 (HITACHI KOKI CO LTD) [X] 1,7 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19800620), vol. 004, no. 086, Database accession no. (P - 016), & JP55050221 A 19800411 (TOKUDA SEISAKUSHO LTD) [A] 1-14 * abstract * |