EP1284770 - DENTALE SPRITZE MIT NADELABSCHIRMUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.04.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.06.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 09.07.2008 [2008/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SAFETY SYRINGES, INC. Suite 204, 1925 Palomar Oaks Way Carlsbad, CA 92008 / US | [N/P] |
Frühere [2003/09] | Für alle benannten Staaten Safety Syringes, Inc. Suite 204, 1925 Palomar Oaks Way Carlsbad, CA 92008 / US | Erfinder | 01 /
GRENFELL, William, W. 467 Hillbrook Drive Baldwin, MO 63011 / US | 02 /
KLAWITTER, Ronald, R. 3344 Horstman Road Berger, MO 63014 / US | [2003/09] | Vertreter | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Grillparzerstrasse 14 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/28] | Viering, Jentschura & Partner Postfach 22 14 43 80504 München / DE | ||
Frühere [2003/09] | Viering, Jentschura & Partner Steinsdorfstrasse 6 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01935015.6 | 02.05.2001 | [2003/09] | WO2001US14252 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000569692 | 11.05.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 569692 | [2003/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0185237 | Datum: | 15.11.2001 | Sprache: | EN | [2001/46] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1284770 | Datum: | 26.02.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.11.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.02.2002 | Klassifikation | IPC: | A61M5/50, A61M5/32 | [2003/09] | CPC: |
A61M5/3271 (EP,US);
A61M2005/3112 (EP,US);
A61M2005/3139 (EP,US);
A61M2005/31508 (EP,US);
A61M2005/3247 (EP,US);
A61M2205/588 (EP,US);
A61M5/24 (EP,US);
A61M5/28 (EP,US);
A61M5/31505 (EP,US);
A61M5/31511 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DENTALE SPRITZE MIT NADELABSCHIRMUNG | [2003/09] | Englisch: | ASPIRATING DENTAL SYRINGE WITH NEEDLE SHIELD | [2003/09] | Französisch: | SERINGUE D'ASPIRATION DENTAIRE POURVUE D'UNE PROTECTION D'AIGUILLE | [2003/09] | Eintritt in die regionale Phase | 11.12.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.12.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.12.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.12.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 11.12.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/09] | 07.02.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.12.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/25] | 12.01.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/25] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2003 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4915702 (HABER TERRY [US]) [A] 1,16,24 * column 8, line 4 - line 35 * * figures 7,8 *; | [A]US5263942 (SMEDLEY WILLIAM H [US], et al) [A] 1,16,24 * column 4, line 15 - line 37 * * figures 3,4,7,8 *; | [AD]EP0864335 (SAFETY SYRINGES INC [US]) [AD] 1,16,24 * the whole document *; | [A]US6004296 (JANSEN HUBERT [FR], et al) [A] 1,16,24 * column 8, line 14 - line 34 ** figures 5-8 * | vom Anmelder | US3583399 | US4333457 | US4333456 | US4381779 |