EP1278918 - VERFAHRBARES SCHAUFELRADGERÄT MIT STEUERSYSTEM UND VERFAHREN FÜR DIE AUTOMATISCHE STEUERUNG EINES VERFAHRBAREN SCHAUFELRADGERÄTES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2003/05] | STEUER-SYSTEM BZW. VERFAHREN FÜR DIE AUTOMATISCHE STEUERUNG EINES VERFAHRBAREN SCHAUFELRADGERÄTES | ||
[2003/15] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.10.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.02.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 07.03.2007 [2007/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Isam-Holding GmbH Alexanderstrasse 46 45472 Mülheim / DE | [2003/05] | Erfinder | 01 /
MANN, Bernd Karlsruher Strasse 38 45478 Mülheim / DE | [2003/05] | Vertreter | Hübsch, Dirk Hübsch & Weil Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Partnerschaft mbB Postfach 50 14 63 50974 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2003/05] | Hübsch, Dirk (DE) Hübsch & Weil Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Ubierring 43 D-50678 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01942992.7 | 02.05.2001 | [2003/05] | WO2001DE01637 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2000121675 | 05.05.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10021675 | [2003/05] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0186077 | Datum: | 15.11.2001 | Sprache: | DE | [2001/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1278918 | Datum: | 29.01.2003 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 15.11.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1278918 | Datum: | 17.12.2003 | Sprache: | DE | [2003/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.11.2001 | Klassifikation | IPC: | E02F9/20, E02F3/26, E02F9/26 | [2003/05] | CPC: |
E02F3/26 (EP,US);
E02F9/261 (EP,US);
E02F9/264 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/05] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHRBARES SCHAUFELRADGERÄT MIT STEUERSYSTEM UND VERFAHREN FÜR DIE AUTOMATISCHE STEUERUNG EINES VERFAHRBAREN SCHAUFELRADGERÄTES | [2003/15] | Englisch: | BUCKET WHEEL DEVICE WITH CONTROL SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATICALLY CONTROLLING A MOBILE BUCKET WHEEL DEVICE | [2003/15] | Französisch: | APPAREIL MOBILE A ROUES A GODETS AVEC SYSTEME DE COMMANDE ET PROCEDE DE COMMANDE AUTOMATIQUE D'UN APPAREIL MOBILE A ROUES A GODETS | [2003/15] |
Frühere [2003/05] | STEUER-SYSTEM BZW. VERFAHREN FÜR DIE AUTOMATISCHE STEUERUNG EINES VERFAHRBAREN SCHAUFELRADGERÄTES | ||
Frühere [2003/05] | CONTROL SYSTEM OR METHOD FOR AUTOMATICALLY CONTROLLING A MOBILE BUCKET WHEEL DEVICE | ||
Frühere [2003/05] | SYSTEME DE COMMANDE OU PROCEDE DE COMMANDE AUTOMATIQUE D'UN APPAREIL MOBILE A ROUES A GODETS | Eintritt in die regionale Phase | 05.11.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.11.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.11.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.09.2001 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 05.11.2002 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.11.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/05] | 12.05.2003 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.09.2003 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.09.2003 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.09.2004 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2004/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.05.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 17.12.2003 | FI | 17.12.2003 | IE | 17.12.2003 | TR | 17.12.2003 | DK | 17.03.2004 | GR | 17.03.2004 | SE | 17.03.2004 | AT | 02.05.2004 | LU | 02.05.2004 | MC | 31.05.2004 | [2007/10] |
Frühere [2006/51] | FI | 17.12.2003 | |
IE | 17.12.2003 | ||
TR | 17.12.2003 | ||
DK | 17.03.2004 | ||
GR | 17.03.2004 | ||
SE | 17.03.2004 | ||
AT | 02.05.2004 | ||
LU | 02.05.2004 | ||
MC | 31.05.2004 | ||
Frühere [2005/51] | FI | 17.12.2003 | |
IE | 17.12.2003 | ||
DK | 17.03.2004 | ||
GR | 17.03.2004 | ||
SE | 17.03.2004 | ||
AT | 02.05.2004 | ||
LU | 02.05.2004 | ||
MC | 31.05.2004 | ||
Frühere [2005/23] | FI | 17.12.2003 | |
IE | 17.12.2003 | ||
DK | 17.03.2004 | ||
GR | 17.03.2004 | ||
SE | 17.03.2004 | ||
LU | 02.05.2004 | ||
MC | 31.05.2004 | ||
Frühere [2005/11] | FI | 17.12.2003 | |
IE | 17.12.2003 | ||
DK | 17.03.2004 | ||
GR | 17.03.2004 | ||
SE | 17.03.2004 | ||
MC | 31.05.2004 | ||
Frühere [2005/02] | FI | 17.12.2003 | |
IE | 17.12.2003 | ||
DK | 17.03.2004 | ||
GR | 17.03.2004 | ||
SE | 17.03.2004 | ||
Frühere [2004/40] | FI | 17.12.2003 | |
IE | 17.12.2003 | ||
GR | 17.03.2004 | ||
SE | 17.03.2004 | ||
Frühere [2004/33] | FI | 17.12.2003 | |
GR | 17.03.2004 | ||
SE | 17.03.2004 | ||
Frühere [2004/26] | FI | 17.12.2003 | |
SE | 17.03.2004 | ||
Frühere [2004/24] | SE | 17.03.2004 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPS57146105 ; | [A]JPS59106634 ; | [A]JPS5852119 ; | [A]JPS57209124 ; | [Y]JPS5442801 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [Y] 1-6,11-15 * figure - *; | [A]US4507910 (THORNLEY W RAY [US], et al) [A] 1,11 * abstract * * column 13, line 4 - line 16 *; | [A]EP0412402 (SIEMENS AG [DE], et al) [A] 1,11 * abstract * * column 4, line 14 - column 5, line 16 *; | [YA]DE4133392 (RHEINBRAUN A.G.) [Y] 1-6,11-15 * abstract * * column 4, line 42 - line 48 * * column 4, line 61 - line 65 * * column 5, line 21 - line 30 * * column 6, line 30 - column 7, line 3 * * column 7, line 6 - line 31 * * column 8, line 6 - line 11 * * column 8, line 19 - line 24 * * column 9, line 9 - line 20 * [A] 7; | [Y]DE19737858 (SIEMENS AG [DE]) [Y] 1-6,11-15 * abstract * * column 2, line 30 - line 47 * * column 2, line 66 - column 3, line 8 * * column 3, line 20 - line 31 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19821207), vol. 006, no. 248, Database accession no. (P - 160), & JP57146105 A 19820909 (HITACHI DENSEN KK) [A] 1,3,11,12 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19841013), vol. 008, no. 224, Database accession no. (M - 331), & JP59106634 A 19840620 (KIYATAPIRAA MITSUBISHI KK;OTHERS: 01) [A] 1,3,11,12,15 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830615), vol. 007, no. 137, Database accession no. (M - 222), & JP58052119 A 19830328 (MITSUBISHI DENKI KK) [A] 1,11 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830319), vol. 007, no. 068, Database accession no. (M - 201), & JP57209124 A 19821222 (HITACHI SEISAKUSHO KK) [A] 1,11 * abstract * | Prüfung | EP0159187 |