EP1294227 - TRANSGENE MÄUSE MIT FEHLENDER EXPRESSION VON GENE, DIE FÜR ZELLKERN HORMONREZEPTOREN KODIEREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.05.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.05.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.07.2005 [2005/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Deltagen, Inc. 740 Bay Road Redwood City, CA 94063 / US | [2003/13] | Erfinder | 01 /
GUENTHER, Catherine 731 Chestnut Street San Carlos, CA 94070 / US | 02 /
BRENNAN, Thomas, J. 325 Rockwood Drive South San Francisco, CA 94080 / US | [2003/13] | Vertreter | Furlong, Isla Jane D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [2003/13] | Furlong, Isla Jane D. Young & Co. 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01944534.5 | 14.06.2001 | [2003/13] | WO2001US19209 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000211885P | 14.06.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 211885 P | US20000223464P | 07.08.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 223464 P | US20000252300P | 20.11.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 252300 P | [2003/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0195711 | Datum: | 20.12.2001 | Sprache: | EN | [2001/51] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1294227 | Datum: | 26.03.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.12.2001 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.09.2002 | Klassifikation | IPC: | A01K67/027, C07K14/705, C12N15/90, C12N5/10, A61K49/00, G01N33/50 | [2003/13] | CPC: |
C12N15/8509 (EP,US);
A01K67/0276 (EP,US);
A61K49/0008 (EP,US);
A61P43/00 (EP);
A61P5/00 (EP);
C07K14/70567 (EP,US);
C07K14/72 (EP,US);
A01K2217/072 (EP,US);
A01K2217/075 (EP,US);
A01K2217/20 (EP,US);
A01K2227/105 (EP,US);
A01K2267/03 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/13] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TRANSGENE MÄUSE MIT FEHLENDER EXPRESSION VON GENE, DIE FÜR ZELLKERN HORMONREZEPTOREN KODIEREN | [2003/13] | Englisch: | TRANSGENIC MICE CONTAINING NUCLEAR HORMONE RECEPTOR GENE DISRUPTIONS | [2003/13] | Französisch: | SOURIS TRANSGENIQUES CONTENANT DES MODIFICATIONS DE GENE DE RECEPTEUR HORMONAL NUCLEAIRE | [2003/13] | Eintritt in die regionale Phase | 14.01.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.01.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.01.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.01.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 13.01.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.01.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/13] | 04.01.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/28] | 09.02.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2005/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2004 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO9426100 (INST NAT SANTE RECH MED [FR], et al) [X] 1-15,30,31,35 * claim 1 *; | [X]WO9635785 (KAROBIO AB [SE], et al) [X] 1-15,30,31,35 * claims 1,7,8 *; | [X]US5650550 (KORACH KENNETH S [US], et al) [X] 1-15,30,31,35 * example 1 *; | [A]WO9915555 (GEN HOSPITAL CORP [US]) [A] 1-38 * claims 1,3 *; | [E]WO0151045 (TULARIK INC [US], et al) [E] 1-15,30,31,35 * example 6 *; | [E]WO0225270 (BAYLOR COLLEGE MEDICINE [US], et al) [E] 1-15,30,31,35 * claims 3-5 *; | [PX] - WEI P ET AL, "THE NUCLEAR RECEPTOR CAR MEDIATES SPECIFIC XENOBIOTIC INDUCTION OF DRUG METABOLISM", NATURE, MACMILLAN JOURNALS LTD. LONDON, GB, (20001019), vol. 407, ISSN 0028-0836, pages 920 - 923, XP000999432 [PX] 1-15,30,31,35 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/35038112 | [AD] - CHOI H ET AL, "Differential transactivation by two isoforms of the orphan nuclear hormone receptor CAR", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY., (19970919), vol. 272, no. 38, pages 23565 - 23571, XP002203191 [AD] 1-38 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.272.38.23565 |